Entreprise : PARISSIMO - SIREN 353 018 815
Identité
Dénomination
PARISSIMO
SIREN (siège)
353 018 815
Date d'immatriculation au RNE
09/01/1990
Début d’activité
01/01/2019
Date de fin de la personne morale
08/01/2089
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
133 RUE SAINT-DOMINIQUE 75007 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAFAY FREDERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
RUEIL MALMAISON
Nom, Prénom(s)
DUPIN THIERRY
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Savigny Sur Orge
Nom, Prénom(s)
GOLBERG JOAO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Nom, Prénom(s)
LALIEUX FRANZ
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1948
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LAROCHE JEAN-PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Boulogne Billancourt
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2019
Siret
35301881500046
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Adresse
133 RUE SAINT-DOMINIQUE
75007 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/03/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
35301881500020
Code APE
525Z
Adresse
232 RUE DE RIVOLI
75001 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1990B0041120
Date d'ajout
02/08/2023
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 01/08/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1990B0041118
Date d'ajout
23/08/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 23/08/2022, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202201540, date de cessation des paiements le 27/07/2022, et a désigné Mme Pénélope de Wulf : Juge Commissaire, liquidateur SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me Julie Perrot 4 rue Antoine Dubois 75006 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
3963
Date d'ajout
20/01/1993
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL - ASSEMBLEE GENERALE DU :28 JUIN 1991
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).