Entreprise : SCI LAMPAERT POITEAUX - SIREN 353 018 195
Identité
(Entreprise radiée le 11/12/2020)
Dénomination
SCI LAMPAERT POITEAUX
SIREN (siège)
353 018 195
Date d'immatriculation au RNE
23/01/1990
Fermeture de l'établissement - 35301819500019
- Date d'effet de la fermeture : 28/11/2020
Date de fin de la personne morale
22/01/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
11 GRANDE RUE 02860 LAVAL-EN-LAONNOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAMPAERT JEAN-FRANCOIS , NICOLAS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
Laval-en-Laonnois
Nom, Prénom(s)
POITEAUX PAULETTE , RENEE , OCTAVIE
Nom d'usage
LAMPAERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
Laval en Laonnois
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1990
Siret
35301819500019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition, propriété, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous terrains et de tous immeubles, construction de tous immeubles commerciaux ou d'habitation.
Adresse
11 11 grande-rue rue
02860 , Laval-en-Laonnois - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
11/12/2020
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 28-11-2020 , APPROBATION DES COMPTES DE LIQUIDATION, QUITUS ET DECHARGE AU LIQUIDATEUR, JOURNAL LE DEMOCRATE DE L'AISNE DU 11-12-2020.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
30/10/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 27-10-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : Le Démocrate De l'Aisne DU : 06-11-2020, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur 11 grande-rue 02860 Laval-en-Laonnois.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance de Laon, statuant commer cialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerc e de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en ap plication du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : anc ien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 52 4.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).