Entreprise : EARL LUYER - SIREN 353 013 469
Identité
Dénomination
EARL LUYER
SIREN (siège)
353 013 469
Date d'immatriculation au RNE
18/01/1990
Début d’activité
01/04/1989
Date de fin de la personne morale
17/01/2089
Date de clôture
30/06
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Mise en oeuvre de tous moyens propres à faciliter et développer l'activité des associés. Exploitation agricole et toutes activités connexes et similaires.
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
1 RUE DE L'ECOLE 29270 SAINT-HERNIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BOURG
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LUYER BERNARD
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Saint-Hernin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1989
Siret
35301346900013
Nom commercial
EARL LUYER
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Mise en oeuvre de tous moyens propres à faciliter et développer l'activité des associés. Exploitation agricole et toutes activités connexes et similaires.
Autres Activités
Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
1 RUE DE L'ECOLE
29270 , SAINT-HERNIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BOURG
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Morlaix ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Brest. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Brest décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
05/01/1995
Description
Transformation du gaec en earl - augmentation du capital porte à 300 000 FR au lieu de 200 000 F - prorogation de la durée - démissions de Mr Luyer Hubert et mme Luyer Marie-Thérèse en qualité de Co-Gerants à compter du 30/06/94
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 300 000.00 FRF nouveau montant : 45 734.71 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).