Entreprise : SOCIET ELECTRIQ POINTIS INARD - SIREN 353 002 702
Identité
Dénomination
SOCIET ELECTRIQ POINTIS INARD
Sigle
SEP
SIREN (siège)
353 002 702
Date d'immatriculation au RNE
12/01/1990
Début d’activité
11/12/1989
Date de fin de la personne morale
11/01/2040
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Activités principales de l’objet social
VOIR STATUTS
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
LE CASTELET 31280 DREMIL LAFAGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FALETTI ROGER , ESPRIT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1938
Commune de résidence
Drémil-Lafage
Dénomination
R.F INVEST SA
Qualité
Autre
Commune de résidence
Auzeville-Tolosane
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
11/12/1989
Siret
35300270200010
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
CREATION ET EXPLOITATION D'USINES HYDROELECTRIQUES POUR LA FOURNITURE A L'ELECTRICITE DE FRANCE,D'ENERGIE ELECTRIQUE
Autres Activités
CREATION ET EXPLOITATION D'USINES HYDROELECTRIQUES POUR LA FOURNITURE A L'ELECTRICITE DE FRANCE,D'ENERGIE ELECTRIQUE
Adresse
PAPETERIE DU VICOMTE
31800 , POINTIS-INARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/07/2019
Siret
35300270200028
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Activité principale
Production d'électricité
Adresse
LE CASTELET
31280 , DREMIL LAFAGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce de Saint Gaudens a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Toulouse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F95/000101
Date d'ajout
19/01/1995
Description
SUITE A CONVENTION D'APPORT SUIVANT ACTE SSP DU 01.05.93 ET AGE DU 30.11.94 LA STE RF INVEST SA, SIEGE SOCIAL :18, PLACE MARNAC 31520 RAMONVILLE ST AGNE, RCS TOULOUSE B 392 627 261, AYANT POUR REPRESENTANT PERMANENT M.FALETTI ROGER, DEVIENT ASSOCIEE EN NOM ET LA SNC SODIRAM N'A PLUS LA QUALITE D'ASSOCIEE EN NOM.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).