Entreprise : WILLIAM ASSARAF TUR BERNARD - SIREN 352 992 655
Identité
Dénomination
WILLIAM ASSARAF TUR BERNARD
SIREN (siège)
352 992 655
Date d'immatriculation au RNE
09/01/1990
Dissolution
Date de fin de la personne morale
08/01/2040
Forme juridique
SCP de directeurs de laboratoire d'analyse médicale
Capital social
259163.33 EUR
Adresse du siège
31 AV MARECHAL FOCH 34500 BEZIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TUR BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
VITROLLES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1990
Siret
35299265500014
Code APE
851K
Origine du fonds
Autre
Activité principale
SOCIETE EN DISSOLUTION
Adresse
31 AV
34500 , BEZIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3788
Date d'ajout
01/08/1997
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE PAR SUITE DE LA REUNION DE TOUTES LES PARTS EN UNE SEULE MAIN,TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE A L ASSOCIE UNIQUE:MR BERNARD TUR PAS DE LIQUIDATION,OPPOSITION RECEVABLE DANS UN DELAI DE 30 JOURS A COMPTER DU 30.09.1995
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 700 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 259 163.33 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).