Entreprise : GIE LES HUIT VILLENEUVE SUR LOT - SIREN 352 991 210
Identité
Dénomination
GIE LES HUIT VILLENEUVE SUR LOT
SIREN (siège)
352 991 210
Date d'immatriculation au RNE
16/01/1990
Date de fin de la personne morale
15/01/1995
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
6 BD BERNARD PALISSY 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PLE JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1941
Commune de résidence
VILLENEUVE SUR LOT
Nom, Prénom(s)
PARISE ADELINO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1936
Commune de résidence
STE LIVRADE SUR LOT
Nom, Prénom(s)
RAOULT JEAN-FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
VILLENEUVE SUR LOT
Nom, Prénom(s)
EDOUARD PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
AGEN
Nom, Prénom(s)
PASCAL ROLAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1930
Commune de résidence
AGEN
Nom, Prénom(s)
BERTRAND GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1941
Commune de résidence
VILLENEUVE SUR LOT
Nom, Prénom(s)
DELPEUCH JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
VILLENEUVE SUR LOT
Nom, Prénom(s)
COURSERANT GUY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
VILLENEUVE SUR LOT
Nom, Prénom(s)
DUSEAU CLAUDE
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1942
Commune de résidence
VILLENEUVE SUR LOT
Dénomination
ETABLISSEMENTS LALAURIE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
VILLENEUVE SUR LOT
Dénomination
MEUBLES BERTRAND
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
VILLENEUVE SUR LOT
Dénomination
GARAGE PARISE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
STE LIVRADE SUR LOT
Dénomination
SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DELPEUCH
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
VILLENEUVE SUR LOT
Dénomination
ETABLISSEMENTS BERNARD ET CIE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
VILLENEUVE SUR LOT
Dénomination
FRANCELECT
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
VILLENEUVE SUR LOT
Dénomination
JARDI PALOUMET
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
VILLENEUVE SUR LOT
Dénomination
ETABLISSEMENTS PHILIPPE EDOUARD
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
AGEN
Dénomination
AGENCE DE VOYAGE PASCAL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
AGEN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
12/10/1989
Siret
35299121000019
Code APE
744B
Origine du fonds
Création
Activité principale
EXPLOITATION DE JOURNAUX LUMINEUX POUR LE COMPTE DE SES ADHERENTS
Adresse
6 BD 6 BD. BERNARD PALISSY
47300 , VILLENEUVE SUR LOT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
461
Date d'ajout
09/01/2020
Description
Radiation du RCS le 09/01/2020 avec effet au 08/01/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9778
Date d'ajout
09/10/2019
Description
Cessation d'activité (mention d'office) - art. R123-125 Date d'effet : 04/10/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
N[ SIRET : 352 991 210 00019 CODE APE : 7710
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).