Entreprise : SCI L'EDELWEIS - SIREN 352 989 479
Identité
Dénomination
SCI L'EDELWEIS
SIREN (siège)
352 989 479
Date d'immatriculation au RNE
29/12/1989
Date de fin de la personne morale
28/12/2039
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
BONASCRE 09110 AX-LES-THERMES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PLATEAU DE BONASCRE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOUMENG CLAUDE , CHARLES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1941
Commune de résidence
Saint-Martin-la-Méanne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
19/12/1989
Siret
35298947900014
Code APE
701D
Adresse
BONASCRE
09110 , AX-LES-THERMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PLATEAU DE BONASCRE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/12/1996
Description
Jugement du Tribunal de Grande Instance de FOIX du 10/12/1996 étendant la procédure de liquidation judiciaire de : SCI EDELWEISS, SARL L'AX VEGAS à MONSIEUR DOUMENG CLAUDE demreurant Le Peuch 19 ST MARTIN LA MEANNE Ce jugement a prononcé la confusion de leur patrimoine actif et passif.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/11/1996
Description
Jugement du Tribunal de Grande Instance de FOIX du 12/11/1996 étendant la procédure de liquidation judiciaire de la SCI EDELWEISS à : LA SARL L'AX VEGAS
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
18/06/1996
Description
Jugement du Tribunal de Grande Instance de FOIX, statuant en matière commerciale, du 18.06.1996 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur : Maitre BRENAC Le Juge Commissaire, Mme MOULIS, est maintenue dans ses fonctions.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/05/1996
Description
Jugement du Tribunal de Grande Instance de FOIX du 06/02/1996 ouvrant une de redressement judiciaire . Cessation des paiements en date du 01/11/1994 Juge Commissaire : MADAME MOULIS Représentant des Créanciers : MAITRE BRENAC JEAN LUCIEN 23 RUE DELCASSE 09000 FOIX
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/12/1989
Description
Historique des observations RCS : PUBLICATION CONSTITUTION LA GAZETTE ARIEGEOISE A COMPTER DU 23.05.96, MME DOUMENG GISELE EST REMPLACE PAR MR DOUMENG CLAUDE EN QUALITE DE GERANT ANNONCE LEGALE : LA DEPECHE DU MIDI DU 08.06.96
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Cessation d'activité en date du 18/06/1996
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).