Entreprise : SOC DE DIFFUSION VALLIS AUTOMOBILES - SIREN 352 981 559
Identité
Dénomination
SOC DE DIFFUSION VALLIS AUTOMOBILES
SIREN (siège)
352 981 559
Date d'immatriculation au RNE
21/12/1995
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 35298155900011
- Date d'effet de la fermeture : 25/12/1996
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1996
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
274408.23 EUR
Adresse du siège
35 AV DE ROMANS 38360 SASSENAGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROSTIN PHILIPPE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Sassenage
Nom, Prénom(s)
ROSTIN ROBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1934
Commune de résidence
Sassenage
Nom, Prénom(s)
GOURGUE JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
JANUS CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1946
Commune de résidence
Meylan
Nom, Prénom(s)
LAFFORGUE FRANCK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
RISTIN ROBERT
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1934
Commune de résidence
Sassenage
Dénomination
STE HSD CASTEL JACQUET
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Tassin-la-Demi-Lune
Dénomination
BUREAU INTERNATIONAL DE PARTICIPATIONS ET REALISATIONS EN INVESTISSEMENT -BIPR INVESTISSEMENTS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Sassenage
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1990
Siret
35298155900029
Code APE
501Z
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Exploitation d'une concession automobile, vente, achat, réparation, entretien et généralement toutes activités annexes et accessoires. (Répara tion, entretien, accessoire).
Adresse
35 AV 35 Avenue de Romans
38360 , Sassenage - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1990
Siret
35298155900011
Enseigne
S.D.V. AUTO
Code APE
501Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
Exploitation d'une concession automobile, vente, achat, réparation, entretien et généralement toutes activités annexes et accessoires.
Adresse
66 AV CLEMENCEAU
69230 , SAINT-GENIS-LAVAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/007418
Date d'ajout
16/05/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 16/05/2017 prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Dissolution de plein droit de la personne morale par application de l'article 1844-7-7° du code civil.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F09/011765
Date d'ajout
01/09/2009
Description
Par jugement en date du 01/09/2009, le tribunal de commerce de Grenoble a remplacé Me Bourguignon dans ses fonctions de mandataire judiciaire - liquidateur par Me Dominique Masselon 16 rue Général Mangin 38100 Grenoble
Numéro d'observation
F07/011402
Date d'ajout
18/09/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 18/09/2007 prononçant la réouverture des opérations de liquidation judiciaire. Juge commissaire : Monsieur Jean-Pierre TOURRETTE, Juge commissaire suppléant : Monsieur Dominique BECQUART, Liquidateur-judiciaire : Me BOURGUIGNON Daniel 16 RUE GÉNÉRAL MANGIN 38100 GRENOBLE
Numéro d'observation
F04/010875
Date d'ajout
04/10/2004
Description
Radiation en date du 04/10/2004 suite au jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 01/10/2004 de clôture de la procédure pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DECLARATION MODIFICATIVE du 17 Octobre 1996 JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE EN DATE DU 11/10/1996 PRONONCE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE Représentant des créanciers-liquidateur :Me BOURGUIGNON, 16 rue Général Mangin 38100 GRENOBLE. Cessation des paiements en date du09/10/1996
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
-CONTINUATION DE LA STE malgré la perte d'une partie du capital social Dépôt au greffe le 17.12.1991 -DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENTS EN DATE DU 09.10.1996 -JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE EN DATE DU 11.10.1996 Représentant des créanciers-liquidateur : Me BOURGUIGNON 16 Rue Général Mangin 38000 GRENOBLE Cessation des paiements en date du 09.10.1996
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONSTITUTION : Dépôt au greffe de LYON le 03.01.1990 LE TOUT LYON du 28.12.1989 TRANSFERT : Dépôt au greffe de GRENOBLE le 20.12.1995 LES AFFICHES DE GRENOBLE ET DU DAUPHINE du 15.09.1995
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).