Entreprise : ETS DESCHAMPS GERARD ET CIE - SIREN 352 973 754
Identité
Dénomination
ETS DESCHAMPS GERARD ET CIE
Sigle
SARL DESCHAMPS ET CI
SIREN (siège)
352 973 754
Date d'immatriculation au RNE
01/01/1990
Début d’activité
01/01/1990
Date de fin de la personne morale
14/01/2040
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
maçonnerie et travaux du bâtiment
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
2 MTE DES RAPEAUX 42940 SAINT-BONNET-LE-COURREAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESCHAMPS GERARD
Nom d'usage
DESCHAMPS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1942
Commune de résidence
Saint-Bonnet-le-Courreau
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1990
Siret
35297375400018
Enseigne
ETABLISSEMENTS DESCHAMPS GERARD & C
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Artisanale règlementée
Activité principale
MACONNERIE TRAVAUX DU BATIMENT
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
2 MTE DES RAPEAUX
42940 , SAINT-BONNET-LE-COURREAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F18/001116
Date d'ajout
01/02/2018
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne en date du 31/01/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
83422
Date d'ajout
22/11/2017
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Saint Etienne rendue le 20/11/2017 nommant SELARLU Berthelot prise en la personne de Me Geoffroy Berthelot 5 Rue Puy de la Bâtie 42600 Montbrison liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
77020
Date d'ajout
02/05/2017
Description
Par ordonnance en date du 25/04/2017 le président du tribunal de commerce de SAINT ETIENNE décide de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée.
Numéro d'observation
74330
Date d'ajout
09/02/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Saint Etienne prononce en date du 08/02/2017 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2017J00070 , date de cessation des paiements le 03/02/2017 , désigne liquidateur SELARL Mj Synergie - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître Geoffroy Berthelot 5 Rue Puy de la Bâtie 42600 Montbrison , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Le Tribunal de Grande Instance de Montbrison statuant commercialement a été rattaché au Tribunal de Commerce de Saint-Etienne par le décret 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 1er janvier 2009. Le greffe du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 EUR
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
09/09/1999
Description
: --- DECISION DE NE PAS DISSOUDRE LA SOCIETE NONOBSTANT LA PERTE DE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL SUIVANT AGE DU 03.08.99.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
15/01/1990
Description
Historique des observations depuis le 15/01/1990 : --- Publicité au Journal : LIBERTE DE MONTBRISON --- Parution au Journal le 18/11/1989
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé au Bourg 42940 Saint-Bonnet-le-Courreau : Observation depuis le 15/01/1990 : --- FONDS ACQUIS PAR ACHAT AU PRIX STIPULE DE 80 000 EUROS A COMPTER DU 01.12.2002 --- Election de domicile pour les oppositions : ME HUBERT CHEVALLARD NOTAIRE A SAINT GEORGES EN COUZAN 42 EXPLOITATION DIRECTE FONDS PRECEDEMMENT EXPLOITE EN LOCATION GERANCE JUSQU'AU 30.11.2002 *** Précédent Exploitant : DESCHAMPS GERARD NI RCS - RCS : 352973754
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CX 2017-02-08 LIQUIDATION JUDICIAIRE 2017-02-17 GREFFE T.C. SAINT ETIENNE GREFFE T.C. SAINT ETIENNE MAITRE GEOFFROY BERTHELOT
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).