Entreprise : BAUDONNIERE - SIREN 352 959 381
Identité
Dénomination
BAUDONNIERE
SIREN (siège)
352 959 381
Date d'immatriculation au RNE
02/01/1990
Début d’activité
01/01/1990
Date de fin de la personne morale
01/01/2040
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
Exploitation horticole
Code APE
0130Z - Reproduction de plantes
Qualité
Actif agricole
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
14 RTE DE POUILLE 49130 LES PONTS-DE-CE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAUDONNIERE DENIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
LES PONTS DE CE
Dénomination
FLEURAD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Les Ponts-de-Cé
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1990
Siret
35295938100026
Code APE
0130Z - Reproduction de plantes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation horticole
Autres Activités
Reproduction de plantes,Autres cultures non permanentes
Adresse
14 RTE DE POUILLE
49130 , LES PONTS-DE-CE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1990
Siret
35295938100018
Code APE
011D
Adresse
14 AV AMIRAL CHAUVIN
49130 , LES PONTS-DE-CE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1976
Date d'ajout
20/02/2008
Description
Transformation de la société à compter du 01/01/2008 Ancienne forme : SOCIÉTÉ CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) Nouvelle forme : EXPLOITATION AGRICOLE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (EARL) Réduction de capital à compter du 01/01/2008 Ancien : 240160 EUR Nouveau : 50000 EUR
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
829
Date d'ajout
14/01/2004
Description
Départ de co-gérant(s) RETRAIT DE MR BAUDONNIERE SAMUEL EN QUALITE DE COGERANT Date d'effet : 01/12/2003
Numéro d'observation
486
Date d'ajout
10/01/2001
Description
DEMISSION DE MR BAUDONNIERE (ANDRE) DE SES FONCTIONS DE GERANT CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS - ANCIEN CAPITAL : 1 580 000 F NOUVEAU CAPITAL : 240 160 E NOMINATION DE MR BAUDONNIERE (SAMUEL) EN QUALITE DE GERANT TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET PRINCIPAL DE LES PONTS DE CE (49130) - 14 AVNEUE DE L'AMIRAL CHAUVIN - A - LES PONTS DE CE (49130) - 14 ROUTE DE POUILLE A COMPTER DU 31 DECEMBRE 2000 TRANSFORMATION DU GAEC EN SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE MODIFICATION DE LA DENOMINATION ANCIENNE: GAEC RECONNU DU PETIT POUILLE NOUVELLE: BAUDONNIERE Date d'effet : 01/01/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).