Entreprise : VARS LOISIRS - SIREN 352 958 243
Identité
(Entreprise radiée le 11/04/2023)
Dénomination
VARS LOISIRS
SIREN (siège)
352 958 243
Date d'immatriculation au RNE
29/11/1999
Fermeture de l'établissement - 35295824300037
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2022
Fermeture de l'établissement - 35295824300011
- Date d'effet de la fermeture : 16/10/1999
Fermeture de l'établissement - 35295824300029
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/1993
Date de fin de la personne morale
28/11/2040
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
7670 EUR
Adresse du siège
LES BOUQUETINS 05560 VARS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC LES CHALETS DU FOURNET
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARGNAT JACQUES , MARIE , ANTOINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1946
Commune de résidence
Cassis
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/12/1991
Siret
35295824300029
Code APE
701F
Adresse
05470 , AIGUILLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/10/1999
Siret
35295824300037
Enseigne
VARS LOISIRS
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Création, exploitation d'une résidence de Tourisme.
Adresse
Résidence les Bouquetins
05560 , Vars - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Zone d'Activités Commerciales les Chalets du Fournet
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/10/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/12/1989
Siret
35295824300011
Code APE
703A
Adresse
393 AV DU PRADO
13008 , MARSEILLE 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/000256
Date d'ajout
16/01/2023
Description
Déclaration de dissolution de la société par décision de GESTIMO 86 Avenue du 8 mai 1945 13240 SEPTEMES-LES-VALLONS, 329 072 078 RCS GTC Aix en Provence en date du 30/11/2022.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F10/002145
Date d'ajout
28/07/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 17/06/2010 : Partant : SA SA PRADO représentée par MARGNAT Jacques, Gérant(e) Nouveau : MARGNAT Jacques Marie Antoine, Gérant(e)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt initial des statuts constitution: Dépôt au greffe de Marseille le 4 janvier 1990 Pulbication : Journal semaine Provence du 22.12.1989 Transfert : Dépôt le 29 novembre 1999 journal : Alpes et midi du 26.11.1999 et transfert son siège social
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).