Entreprise : FAMILLE MIOSSEC - SIREN 352 937 544
Identité
Dénomination
FAMILLE MIOSSEC
SIREN (siège)
352 937 544
Date d'immatriculation au RNE
18/01/1990
Début d’activité
01/07/1989
Date de fin de la personne morale
17/01/2089
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété, administration, exploitation par bail, location ou autres des immeubles bâtis ou non bâtis
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
91469.4 EUR
Adresse du siège
GUERNEZ 29340 RIEC-SUR-BELON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MIOSSEC JEAN-PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
RIEC-SUR-BELON
Nom, Prénom(s)
MIOSSEC DIDIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1985
Commune de résidence
Riec-sur-Belon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1989
Siret
35293754400018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, administration, exploitation par bail, location ou autres des immeubles bâtis ou non bâtis
Autres Activités
Propriété, administration, exploitation par bail, location ou autres des immeubles bâtis ou non bâtis
Adresse
GUERNEZ
29340 , RIEC-SUR-BELON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1543
Date d'ajout
06/03/2012
Description
Changement de dénomination à compter du 01/12/2011 Ancienne : G.A.E.C. DES PEUPLIERS Nouvelle : FAMILLE MIOSSEC Transformation de la société à compter du 01/12/2011 Ancienne forme : Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Nouvelle forme : Société civile immobilière (SCI) Prorogation de durée de la personne morale à compter du 01/12/2011 Modification d'activité de l'établissement principal situé Guernez 29340 Riec-sur-Belon à compter du 01/12/2011 Ancienne : MISE EN OEUVRE DE TOUS MOYENS PROPRES A FACILITER ET DEVELOPPER L'ACTI VITE DES ASSOCIES ; EXPLOITATION AGRICOLE ET TOUTES ACTIVITES CONNEXES ET SIMILAIRES Nouvelle : Propriété, administration, exploitation par bail, location ou autres des immeubles bâtis ou non bâtis Modification relative aux associés à compter du 01/12/2011 : Nouveau : MIOSSEC Sébastien, Associé Société Civile Nouveau : MIOSSEC Didier, Associé Société Civile Nouveau : MIOSSEC Valérie, Associé Société Civile Changement de qualité : MIOSSEC Jean-Paul, Co-Gérant devient Gérant associé Changement de qualité : MIOSSEC René, Co-Gérant devient Gérant associé Changement de qualité : MIOSSEC Lydie, Co-Gérant devient Gérant associé Réduction de capital à compter du 01/12/2011 Ancien : 182938,82 EUR - Nouveau : 91469,4 EUR
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4781
Date d'ajout
20/09/2000
Description
NOMINATION D'UNE CO-GERANTE : MIOSSEC (LYDIE) Date d'effet : 27/05/2000
Numéro d'observation
3908
Date d'ajout
09/09/1996
Description
Retrait d'associé(s) MIOSSEC NEE GODEFROY LYDIE (PV AGE DU 28/05/96) - A COMPTER DU 28/05/96
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 200 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 182 938.82 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).