Entreprise : ARCADIE FINANCE - SIREN 352 922 371
Identité
Dénomination
ARCADIE FINANCE
SIREN (siège)
352 922 371
Date d'immatriculation au RNE
11/01/1990
Début d’activité
01/01/0001
Détail de la cessation
- Date Mise en sommeil : 05/06/2023
- Maintien de l'immatriculation au registre
Dissolution
- Dissolution avec liquidation
- Date de dissolution : 05/06/2023
- Identité du liquidateur : MIANES OLIVIER CLAUDE
Fermeture de l'établissement - 35292237100013
- Date d'effet de la fermeture : 05/06/2023
Fermeture de l'établissement - 35292237100021
- Date d'effet de la fermeture : 05/06/2023
Fermeture de l'établissement - 35292237100039
- Date d'effet de la fermeture : 05/06/2023
Fermeture de l'établissement - 35292237100047
- Date d'effet de la fermeture : 05/06/2023
Date de fin de la personne morale
11/01/2040
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La gestion de participations financières, la gestion administrative, comptable et financière, le conseil, la réalisation de logiciels informatiques, la formation en matière informatique, l'achat, la vente de matériels informatiques et accessoires, la maintenance desdits logiciels et matériels, et toutes prestations de services en matière informatique.
Capital social
135240 EUR
Adresse du siège
33 RUE LOUIS PLANA 31500 TOULOUSE FRANCE
Données complétées issues du guichet unique
Représentants
Dénomination
AC ARIANE EXPERTISE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
DENIS-FARGE XAVIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1900
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
MIANES OLIVIER , CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
THURIES PIERRE , ANDRE , CLAUDE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
Mirepoix-sur-Tarn
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/0001
Siret
35292237100054
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
SOCIETE RADIEE
Adresse
33 RUE LOUIS PLANA
31500 , TOULOUSE - FRANCE
Données complétées issues du guichet unique
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/06/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/12/1989
Siret
35292237100013
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
221 JARDIN DE NAMBOURG
31650 , AUZIELLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/06/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1990
Siret
35292237100021
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
170 RUE DE PERIOLE
31500 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/06/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1996
Siret
35292237100039
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
30 RUE THERON DE MONTAUGE
31200 , TOULOUSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI GRAMONT
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/06/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/08/2008
Siret
35292237100047
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
37 RUE PAULE RAYMONDIS
31200 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).