Entreprise : SA LE PEZET - SIREN 352 918 510
Identité
(Entreprise radiée le 31/05/2022)
Dénomination
SA LE PEZET
SIREN (siège)
352 918 510
Date d'immatriculation au RNE
10/01/1990
Fermeture de l'établissement - 35291851000012
- Date d'effet de la fermeture : 26/11/1999
Date de fin de la personne morale
09/01/2040
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
38 CRS JEAN JAURES 84000 AVIGNON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AILLAUD LILYANE
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1945
Commune de résidence
ST REMY DE PROVENCE
Nom, Prénom(s)
CARCAGNO POUJOLS CATHERINE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
AVIGNON
Nom, Prénom(s)
GOMEZ QUINTAIROS ANTONIO
Qualité
Directeur Général, Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1946
Commune de résidence
GRAVESON
Nom, Prénom(s)
PETULLA MARTHE
Nom d'usage
GOMEZ
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1942
Commune de résidence
GRAVESON
Nom, Prénom(s)
GABET SERGE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1943
Commune de résidence
CABANNES
Nom, Prénom(s)
PEUZIN-CANELL MICHELE
Nom d'usage
GABET
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1937
Commune de résidence
CABANNES
Nom, Prénom(s)
GOMEZ STEPHANE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
CANET PLAGE
Nom, Prénom(s)
DE SAINT RAPT BERNARD
Qualité
Autre
Commune de résidence
CAVAILLON
Dénomination
ARESXPERT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
AVIGNON
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/11/1999
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1990
Siret
35291851000012
Code APE
553B
Origine du fonds
Autre
Activité principale
SANS ACTIVITE
Adresse
38 CRS 38 COURS JEAN JAURES
84000 , AVIGNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14519
Date d'ajout
31/05/2022
Description
Radiation d'office du RCS d'Avignon le 31/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
26393
Date d'ajout
28/09/2021
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
6227
Date d'ajout
22/10/2002
Description
EN DATE DU 16/10/2002, JUGEMENT PRONONCANT LA CLOTURE DU PLAN DE CESSION
Numéro d'observation
3532
Date d'ajout
17/05/2000
Description
CESSATION D'ACTIVITE SUITE A CESSION DU FONDS A SARL AXELLE Date d'effet : 31/12/1999
Numéro d'observation
1659
Date d'ajout
03/03/2000
Description
EN DATE DU 01/03/2000, JUGEMENT MODIFIANT LE PLAN DE CESSION AUTORISE LA SUBSTITUTION DE MESSIEURS DE BONO PAR LA SARL AXELLE POUR LA REALISATION DE LA CESSION . DIT QUE L'ACTE DE CESSION DEVRA INTERVENIR DANS LES 3 SEMAINES ADU PRESENT JUGEMENT
Numéro d'observation
7140
Date d'ajout
08/12/1999
Description
EN DATE DU 26/11/99, JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE CESSION DE L'ENTREPRISE AU PROFIT DE MESSIEURS DE BONO PIERRE ET JEAN-PAUL ET A DESIGNE ME DE SAINT RAPT EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN
Numéro d'observation
6817
Date d'ajout
26/11/1999
Description
EN DATE DU 26/11/99, JUGEMENT PRONONCANT LA NOMINATION COMME JUGE-COMMISSAIRE DE VINCENT JACQUES
Numéro d'observation
3226
Date d'ajout
02/06/1999
Description
EN DATE DU 21/05/99, JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR 4 MOIS
Numéro d'observation
2805
Date d'ajout
10/05/1999
Description
EN DATE DU 30/04/99, JUGEMENT REPORTANT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 27 MAI 1997
Numéro d'observation
1109
Date d'ajout
19/02/1999
Description
EN DATE DU 12/02/99, JUGEMENT PRONONCANT L'EXTENSION DU REDRESSEMENT JUDICAIRE A SA GRANDS CAFES D'AVIGNON 38 COURS JEAN JAURES 84000 AVIGNON
Numéro d'observation
7064
Date d'ajout
04/12/1998
Description
PAR DECLARATION EN DATE DU 28/10/98 SA LE PEZET A DECLARE AU GREFFE SON ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS
Numéro d'observation
7065
Date d'ajout
04/12/1998
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 27/11/98, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE GENERAL ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE...........: GERVAIS DENIS JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT.: SARESANI FERNAND REPRESENTANT DES CREANCIERS: ME AUBERT J.F 20 RUE PAUL SAIN B.P.433 84071 AVIGNON CEDEX 4 ADMINISTRATEUR.............: ME DE SAINT RAPT 90 AV. GABRIEL PERI B.P. 78 84302 CAVAILLON CEDEX AVEC POUR MISSION D'ASSURER SEUL ET ENTIEREMENT L'ADMINISTRATION DE L'ENTREPRISE
Numéro d'observation
5702
Date d'ajout
30/09/1998
Description
PAR ORDONNANCE DE REFERE EN DATE DU 07/08/1998 ME DE SAINT RAPT BERNARD SIS A CAVAILLON (84300) A ETE NOMME EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE PROVISOIRE
Numéro d'observation
4931
Date d'ajout
29/08/1990
Description
EXTENSION A L'ORGANISATION DE TOUS SPECTACLES AU SEIN DU OU DES ETS EXPLOITES PAR LA STE. A COMPTER DU 15/06/90
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 30/12/91 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).