Entreprise : BLEU MARIN DIFFUSION - SIREN 352 913 057
Identité
Dénomination
BLEU MARIN DIFFUSION
SIREN (siège)
352 913 057
Date d'immatriculation au RNE
31/08/1990
Date de fin de la personne morale
30/08/2089
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
11 BD DE CHARONNE 75011 PARIS 11 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DJERIBI VICTOR , HAIM
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1946
Commune de résidence
St Maurice
Nom, Prénom(s)
MIZELE NESSIM , RICHARD , FRANCK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
Pantin
Nom, Prénom(s)
KRIEF MEYER , MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
TOURAILLE GUY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1931
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DJERIBI MESSAOUD , FELIX , SYLVAIN
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1944
Commune de résidence
CHENNEVIERES SUR MARNE
Dénomination
SA FERCO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
22/09/1989
Siret
35291305700027
Code APE
5806
Origine du fonds
Création
Activité principale
COMMERCE DE GROS DE PRET A PORTER ARTICLES DE SPORT ET DE MAISONCHAUSSURES MAROQUINERIE FRANCHISE IMPORT EXPORT
Adresse
11 BD 11 boulevard de Charonne
75011 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16402
Date d'ajout
11/02/1994
Description
JUGEMENT DU -24.01.94- REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M -M.BIALKIEWICZ-
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
28/09/1993
Description
.JUGEMENT DU 27 09 1993 NOMME MR CHENESSEAU JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
09/07/1992
Description
JUGEMENT DU 09 07 1992 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE NUMERO 92/322 JUGE COMMISSAIRE: MR MEUNIER, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT MR BIALKIEWICZ LIQUIDATEUR: MAITRE JOSSE 4 RUE DU MARCHE SAINT HONORE PARIS(75001) - FIXE LE DELAI DE DECLARATION DE CREANCES A 1 MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT. FIN DE LA MISSION DE MAITRE VALLIOT ADMINISTRATEUR
Numéro d'observation
27673
Date d'ajout
14/04/1992
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL - ASSEMBLEE GENERALE DU :28 JUIN 1991
Numéro d'observation
59017
Date d'ajout
23/01/1992
Description
OUVERTURE D'UNE PROCEDURE GENERALE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE. JUGEMENT DU 23.01.1992 NUMERO 92/0322 DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS 13.12.1991 JUGE CRE MR MEUNIER, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT MR BIALKIEWICZ REPRESENTANT DES CREANCIERS MAITRE JOSSE 4 RUE DU MARCHE SAINT HONORE A PARIS (75001) ADMINISTRATEUR MAITRE VALLIOT 41 RUE DU FOUR A PARIS (75006). L'ADMINISTRATEUR CI-DESSUS DESIGNE, OUTRE LES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES PAR LA LOI AURA POUR MISSION DE ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES DE GESTION. PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 23 JUILLET 1992. JOINT LES CAUSES, AVEC PATRIMOINE DISTINCT, ENTRE LES STES SABRA RC 84B5396, ETS AUX DEUX LIONS RC 56B9506, EVERY SOLDES RC 78B3188, MADIL RC88B10689..
Numéro d'observation
2283
Date d'ajout
14/01/1992
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 13 JANVIER 1992 AU GREFFE DE PARIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).