Entreprise : ATELIERS RAUD - AGENCEMENT D'INTERIEURS - SIREN 352 910 442
Identité
Dénomination
ATELIERS RAUD - AGENCEMENT D'INTERIEURS
SIREN (siège)
352 910 442
Date d'immatriculation au RNE
11/01/1990
Date de fin de la personne morale
10/01/2050
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
LE GIROLET 85130 SAINT-AUBIN-DES-ORMEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAUCHER PASCAL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Les Herbiers
Nom, Prénom(s)
GAUCHER PASCAL , ATHANASE , JEAN
Nom d'usage
GAUCHER
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
LES HERBIERS
Dénomination
AVENCIA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
La Roche-sur-Yon
Dénomination
S.Y.G.E.C.
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Chantonnay
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/07/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1989
Siret
35291044200016
Code APE
3102Z - Fabrication de meubles de cuisine
Code APRM
3102ZZ - Fabrication de meubles de cuisine
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Activité principale
entreprise de menuiserie ebenisterie fabrication installation agencement vente de tous meubles, cuisines, salle de bains
Code APRM
3102ZZ - Fabrication de meubles de cuisine
Code APRM
3102ZZ - Fabrication de meubles de cuisine
Adresse
LE GIROLET
85130 , SAINT-AUBIN-DES-ORMEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
27
Date d'ajout
01/08/2024
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 31/07/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
31/08/2017
Description
Par Ordonnance du Président du tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON en date du 30/08/2017, la SELARL PELLETIER ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître Nicolas PELLETIER, 4 Rue Manuel 85000 LA ROCHE SUR YON remplace Maître Marcel PELLETIER, mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
2851
Date d'ajout
28/07/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de La roche sur yon prononce en date du 11/07/2011 la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 08/07/2011 et a désigné Juge Commissaire M. Jacob Michel Robert , Juge Commissaire suppléant M. Morillon Pierre Marcel , Liquidateur Me Pelletier Marcel 4 Rue Manuel Résidence Le Bélem 85000 La Roche-sur-Yon . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc. L'activité est maintenue jusqu'au 13/07/2011 .
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
07/10/2009
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE S/YON du 07/10/2009 arrêtant le plan de redressement par continuation de l'entreprise. Mandataire chargé de veiller à l'exécution du plan Maître PELLETIER Marcel 4 rue Manuel résidence le Belem 85000 La Roche-sur-Yon
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
02/09/2009
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE S/YON du 02/09/2009 prolongeant la période d'observation jusqu'au 07/10/2009.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/03/2009
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à moitié du capital social, suite à décision du 30/03/2009.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
03/09/2008
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE S/YON du 03/09/2008 prolongeant la période d'observation jusqu'au 04/03/2009.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
05/03/2008
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE S/YON du 05/03/2008 ouvrant une procédure de redresse- ment judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 03/09/2008. Cessation des paiements en date du 27/02/2008. Juge Commissaire : M. André JEANNEAU Mandataire Judiciaire : ME PELLETIER MARCEL 4 RUE MANUEL RESIDENCE LE BELEM 85000 LA ROCHE SUR YON Administrateur : Maître ROBERT Michel 3 Rue Victor Hugo 85000 La Roche-sur-Yon dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister la société débitrice dans la gestion de la société, à l'exclusion de la contre-signature sur les titres de paiement effectués dans le cadre de cette gestion.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
11/01/1990
Description
Historique des observations depuis le 11/01/1990 : JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : VENDEE SEMAINE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
01 2008-03-05 Redressement judiciaire 2008-03-25 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LA ROCHE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LA ROCHE PELLETIER,02 2008-03-04 Jug. aut. le renouv. periode d'obs. 2009-03-23 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LA ROCHE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LA ROCHE,02 2008-09-03 Jug. aut. le renouv. periode d'obs. 2008-09-18 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LA ROCHE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LA ROCHE,02 2009-09-02 Jug. aut. le renouv. periode d'obs. 2009-09-17 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LA ROCHE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LA ROCHE,04 2011-07-11 Liquidation judiciaire 2011-08-25 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LA ROCHE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LA ROCHE PELLETIER,06 2009-10-07 Jug.arretant plan redr.org.cont.entrepr. 2009-10-19 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LA ROCHE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LA ROCHE,18 2011-07-11 resolution du plan de redressement 2011-08-25 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LA ROCHE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LA ROCHE PELLETIER,82 2011-07-11 Cessation totale d'activité 2011-08-25 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LA ROCHE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LA ROCHE PELLETIER
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).