Entreprise : SOCIETE CIVILE DE MOYENS GUYOMARD - GOUGEON - MORIN - RIO - SIREN 352 907 406
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE DE MOYENS GUYOMARD - GOUGEON - MORIN - RIO
SIREN (siège)
352 907 406
Date d'immatriculation au RNE
09/01/1990
Début d’activité
02/11/1989
Date de fin de la personne morale
08/01/2040
Forme juridique
Société civile de moyens
Activité principale
Mise en commun de moyens entre les associés
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Capital minimum
1402.52 EUR
Adresse du siège
1 B RUE DES TILLEULS 56380 GUER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOUGEON SEBASTIEN , ANDRE , ALAIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
GACILLY (LA)
Nom, Prénom(s)
GUYOMARD LAURENCE , ANNICK , JOELLE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Guer
Nom, Prénom(s)
MORIN SABINE , NICOLE , JACQUELINE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1978
Commune de résidence
Guer
Nom, Prénom(s)
RIO CELINE , VALERIE , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1982
Commune de résidence
Guer
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/11/1989
Siret
35290740600024
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Mise en commun de moyens entre les associés
Autres Activités
Mise en commun de moyens entre les associés
Adresse
1 B RUE DES TILLEULS
56380 , GUER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/10/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/11/1989
Siret
35290740600016
Code APE
748F
Adresse
27 RUE DE LA ROCHE
56380 , GUER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3264
Date d'ajout
30/06/2011
Description
Augmentation de capital à compter du 01/01/2009 Ancien : 1372,04 EUR Nouveau : 1402,52 EUR Changement de dénomination à compter du 01/01/2009 Ancienne : SOCIETE CIVILE DE MOYENS GUYOMARD - GOUGEON - MORIN Nouvelle : SOCIETE CIVILE DE MOYENS GUYOMARD - GOUGEON - MORIN - RIO Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/01/2009 : Nouveau : RIO Céline Valérie Marie, Co-gérante associée Mise à jour des associés sur l'extrait kbis (Décret du 01/02/2005) : Qualité exacte de GUYOMARD Laurence Annick Joëlle : Co-gérante associée Qualité exacte de GOUGEON Sébastien André Alain : Co-gérant associé Qualité exacte de MORIN Sabine Nicole Jacqueline : Co-gérante associée
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 9 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 372.04 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).