Entreprise : SUD EST VIANDES - SIREN 352 865 943
Identité
Dénomination
SUD EST VIANDES
SIREN (siège)
352 865 943
Date d'immatriculation au RNE
09/01/1990
Date de fin de la personne morale
08/01/2060
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
81 AV DE VERDUN 83600 FREJUS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RONDELLI HERVE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
LE CANNET
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/12/1989
Siret
35286594300018
Code APE
151F
Origine du fonds
Autre
Activité principale
VENTE EN GROS ET DEMI GROS ET DETAIL DE VIANDE BOUCHERIE CHARCUTERIE VOLAILLES TRIPERIE AINSI QUE DE FRUITS ET LEGUMES CREMERIE FROMAGERIE EPICE RIE SURGELES LIQUIDES ET D'UNE FACON GENERALE DE TOUS PRODUITS SE RAPPORTANT A L'ALIMENTATION AINSI QUE L'ACTIVITE DE TRAITEUR
Code APRM
4722ZB - Boucherie charcuterie
Adresse
81 AV 81 AV. DE VERDUN
83600 , FREJUS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8911
Date d'ajout
02/06/2021
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3500
Date d'ajout
24/09/2002
Description
AUDIENCE DU 23/09/02 DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS CHANGEMENT DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT NOMINATION DE MONSIEUR BERGON EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR TOSELLO ANCIEN JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT Date d'effet : 23/09/2002
Numéro d'observation
3726
Date d'ajout
10/12/1996
Description
AUDIENCE DU 9.12.96: DESIGNATION DE MR TOSELLO JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR BOUTEILLE ANCIEN JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT
Numéro d'observation
296
Date d'ajout
06/02/1996
Description
EN DATE DU 05/02/96, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIARE A NOMME ME MASSIANI 6 BOULEVARD CLEMENCEAU 83300 DRAGUIGNAN COMME LIQUIDATEUR. A MAINTENU COMME JUGE COMMISSAIRE MR BOUCHET MET FIN A LA MISSION DE L'ADMINISTRATEUR
Numéro d'observation
2758
Date d'ajout
11/09/1995
Description
JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS EN DATE DU 11.9.95 AUTORISATION DE LA POURSUITE D'ACTIVITE POUR UNE DUREE DE 4 MOIS A COMPTER DU 25.8.95 POUR SE TERMINER LE 25.12.95
Numéro d'observation
1325
Date d'ajout
25/04/1995
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 24/04/95, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE...........: BOUCHET JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT.: BOUTEILLE MICHEL REPRESENTANT DES CREANCIERS: ME MASSIANI 6BD CLEMENCEAU DRAGUIGNAN 83300 DRAGUIGNAN ADMINISTRATEUR(S) ............ : ME EZAVIN 1 RUE ALEXANDRE MARI NICE 06000 NICE AVEC MISSION D'ASSISTANCE DU DEBITEUR DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 07/02/95 A COMPTER DU 24/04/95
Numéro d'observation
392
Date d'ajout
07/02/1995
Description
DEPOT DE BILAN EN DATE DU :7.2.95
Numéro d'observation
3055
Date d'ajout
21/10/1993
Description
Décision de ne pas dissoudre la société nonobstant la perte de plus de la moitié du capital CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DE SON CAPITAL SOCIAL, A COMPTER DU : 30.6.93 Date d'effet : 30/06/1993
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 100 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 15 244.90 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
45 1996-02-05 LIQUIDATION JUDICIAIRE 2000-06-22 GREFFE DU TC FREJUS GREFFE DU TC FREJUS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).