Entreprise : SCI LE CHINON - SIREN 352 840 474
Identité
Dénomination
SCI LE CHINON
SIREN (siège)
352 840 474
Date d'immatriculation au RNE
19/05/2004
Début d’activité
04/01/1990
Date de fin de la personne morale
18/05/2103
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activités principales de l’objet social
ACQUISITION, GESTION ET ADMINISTRATION DE TOUS BIENS IMMOBILILIERS ET TOUTES ACTIVITES S'Y RAPPORTANT
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
GRANDES BORRIES 26400 PIEGROS-LA-CLASTRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
EYNARD CHANTAL , LUCETTE
Nom d'usage
JOO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Piégros-la-Clastre
Nom, Prénom(s)
JOO LYSA , YVETTE , CHANTAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1986
Commune de résidence
Crest
Nom, Prénom(s)
JOO BENOIT , LADISLAS , ALBERT , ERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1983
Commune de résidence
Montclar-sur-Gervanne
Nom, Prénom(s)
JOO ERICK , LADISLAS , ANTOINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Piégros-la-Clastre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/01/1990
Siret
35284047400022
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
ACQUISITION, GESTION ET ADMINISTRATION DE TOUS BIENS IMMOBILILIERS ET TOUTES ACTIVITES S'Y RAPPORTANT
Adresse
GRANDES BORRIES
26400 , PIEGROS-LA-CLASTRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/05/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/12/1989
Siret
35284047400014
Code APE
701D
Adresse
RUE CHARLES FEIGE
74120 , MEGEVE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM. LES PEUPLIERS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce de Die a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
318
Date d'ajout
19/05/2004
Description
**IMMATRICULATION DE LA SOCIETE SUITE AU TRANSFERT DU SIEGE ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE MEGEVE (74120) RUE CHARLES FEIGE - IMMEUBLE LES PEUPLIERS (RCS BONNEVILLE 90 D 20). LA SOCIETE INITIALEMENT CONSTITUEE POUR 15 ANS AU 04/01/1990 A ETE PROROGEE DE 99 ANS AU 05/01/2004. **CHANGEMENT DE GERANT: ANCIEN: MME LAURENCE BONNET NOUVEAU: MR ERIC JOO Date d'effet : 01 mai 2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE:No SIRET: 352.840.474.00022CODE APE: 701D Supports juridiques de programmes.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).