Entreprise : GAEC DES JULINIERES - SIREN 352 816 128
Identité
Dénomination
GAEC DES JULINIERES
Sigle
GAEC DES JULINIERES
SIREN (siège)
352 816 128
Date d'immatriculation au RNE
18/12/1989
Début d’activité
01/01/1990
Date de fin de la personne morale
17/12/2039
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Polyculture élevage
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Qualité
Actif agricole
Capital social
228000 EUR
Adresse du siège
LES JULINIERES 49420 OMBREE D'ANJOU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE TREMBLAY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOSSE FABIEN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Ombrée d'Anjou
Nom, Prénom(s)
BOSSE FREDERIC
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1978
Commune de résidence
OMBREE D'ANJOU
Nom, Prénom(s)
GOHIER MAXIME
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1988
Commune de résidence
OMBREE D'ANJOU
Nom, Prénom(s)
PROD'HOMME BENJAMIN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1991
Commune de résidence
OMBREE D'ANJOU
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1990
Siret
35281612800016
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Polyculture élevage
Autres Activités
Élevage d autres bovins et de buffles,Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Élevage de porcins
Adresse
LES JULINIERES
49420 , OMBREE D'ANJOU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE TREMBLAY
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1415
Date d'ajout
25/01/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 31/12/2006 : PARTANT : BOSSE JACQUELINE, CO-GÉRANT PARTANT : BOSSE JOSEPH, CO-GÉRANT NOUVEAU : BOSSE FREDERIC, CO-GÉRANT
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10714
Date d'ajout
13/12/2006
Description
REDUCTION DE CAPITAL A COMPTER DU 01/04/2006 NOUVEAU : 150 000 EUR (VARIABLE)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).