Entreprise : SCEA FERMES MARINES DE NORMANDIE - SIREN 352 808 596
Identité
Dénomination
SCEA FERMES MARINES DE NORMANDIE
Sigle
SCEA FERMES MARINES DE NORMANDIE
SIREN (siège)
352 808 596
Date d'immatriculation au RNE
23/12/1991
Début d’activité
30/06/1991
Date de fin de la personne morale
22/12/2014
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activité principale
EXPLOITATION DE PARCS OSTREICOLES
Code APE
0321Z - Aquaculture en mer
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
38 RUE DES CARRIERES 50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ST GERMAIN SUR AY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRISCH JACQUES , CAMILLE , ANDRE , EDOUARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
LESSAY
Nom, Prénom(s)
LOUIS THIERRY , MARCEL , CECIL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
LESSAY
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/06/1991
Siret
35280859600030
Code APE
0321Z - Aquaculture en mer
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
EXPLOITATION DE PARCS OSTREICOLES
Adresse
38 RUE DES CARRIERES
50430 , SAINT-GERMAIN-SUR-AY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ST GERMAIN SUR AY
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/01/2024
Description
Dissolution par la survenance du terme statutaire (mention d'office : article R. 123-124 al. 1 4° du code de commerce)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
236
Date d'ajout
12/03/1999
Description
- ANCIENS CO-GERANTS : MME (ELIANE) LESAGE NEE DIEUL, M. (GERARD) DIEUL. NOUVEAUX CO-GERANTS : M. (THIERRY) LOUIS, M. (JACQUES) FRISCH. DATE D'EFFET : 01/02/99. - NOUVELLE ADRESSE SIEGE SOCIAL ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL : 38 RUE DES CARRIERES - 50430 ST GERMAIN SUR AY - CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS PAR LA REDUCTION D'UNE SOMME DE 321.29 F. POUR LE RAMENER A 19 678.71 F, SOIT 3 000 EUROS. DATE D'EFFET 01/02/99.
Numéro d'observation
236
Date d'ajout
12/03/1999
Description
- ANCIENNE ADRESSE SIEGE ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL : "LES FOSSES A LIN" 50430 ST GERMAIN SUR AY - ANCIENNE MENTION DU CAPITAL SOCIAL : 20 000 F.
Numéro d'observation
355
Date d'ajout
04/03/1996
Description
MODIFICATION DANS LA COMPOSITION DE LA GERANCE : A COMPTER DU 01/10/94, DECES DE M. MARCEL LESAGE CO-GERANT. LA SOCIETE EST DESORMAIS GEREE PAR MME ELIANE LESAGE ET M. GERARD DIEUL
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CESSION TOTALE DE PARTS DE M GUERET YVONNIC ET MME GUERET, NEE CAPIAUX A : GAEC DE LA BAIE DE L'OUVE - M LESAGE MARCEL, MME LESAGE, NEE DIEUL GABRIELLE ET M DIEUL GERARD TRANSFERT DE LE ROZEL "CLEVILLE " A ST GERMAIN SUR AY "LES FOSSES A LIN" A COMPTER DU 30.06.91
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).