Entreprise : JEAN LEMPEREUR LOUVIERS - SIREN 352 805 808
Identité
Dénomination
JEAN LEMPEREUR LOUVIERS
SIREN (siège)
352 805 808
Date d'immatriculation au RNE
11/12/1989
Début d’activité
01/12/1989
Date de fin de la personne morale
10/12/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
optique lunetterie verres de contact
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Capital social
38500 EUR
Adresse du siège
33 RUE DU GENERAL DE GAULLE 27400 LOUVIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLOIS ERIC , MICHEL , YVES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Evreux
Dénomination
Cabinet BLOIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Evreux
Dénomination
LEMPEREUR GROUP
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Guichainville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/1989
Siret
35280580800032
Code APE
4778A - Commerces de détail d'optique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
optique lunetterie verres de contact
Adresse
33 RUE DU GENERAL DE GAULLE
27400 , LOUVIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/10/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1989
Siret
35280580800024
Code APE
524T
Adresse
BD DE NORMANDIE
27000 , EVREUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CTRE COMM BOIS JOLET
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1989
Siret
35280580800016
Code APE
524T
Adresse
RTE DE SAINT-ANDRE
27930 , GUICHAINVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
11/12/1989
Description
Historique des observations depuis le 11/12/1989 : JOURNAL PUBLICATEUR : EURE INTER $$$02/09/1997 Par Modification en date du 02.09.1997 : Ancienne Forme Juridique : SARL Nouvelle Forme Juridique : SA à compter du 28.07.1997 $$$29/05/2000 Modification en date du 29.05.2000 : Transfert de l'établissement principal, ancien- nement Centre Commercial du Bois Jolet, au siège social pour vente du fonds à la SARL LES NOUVEAUX OPTICIENS à compter du 27.10.1999. Mention du 02/08/2000 : Changement de dénomination sociale à compter du 01.07.2000 - Ancienne dénomination : LOOK OPTIC EVREUX. Mention du 10/07/2002 : ANCIENNE FORME JURIDIQUE : SOCIETE ANONYME NOUVELLE FORME JURIDIQUE : SAS UNIPERSONNELLE A COMPTER DU 07.06.2001
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).