Entreprise : SCI DES CEDRES - SIREN 352 804 470
Identité
Dénomination
SCI DES CEDRES
SIREN (siège)
352 804 470
Date d'immatriculation au RNE
17/11/1989
Début d’activité
25/10/1989
Date de fin de la personne morale
16/11/2039
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activité principale
L'acquisition, la prise à bail, la mise en valeur de tous terrains et l'édification sur lesdits terrains de bâtiments à usage commercial, Industriel et accessoirement d'habitation
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
PONTSERVAT 47300 BIAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOURGUES LAURENT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Villeneuve-sur-Lot
Nom, Prénom(s)
MOURGUES PASCAL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Villeneuve-sur-Lot
Dénomination
PONT DES CEDRES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Bias
Dénomination
SC DU BOCAGE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Villeneuve-sur-Lot
Dénomination
SC DES PRAIRIES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Villeneuve-sur-Lot
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/10/1989
Siret
35280447000016
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la prise à bail, la mise en valeur de tous terrains et l'édification sur lesdits terrains de bâtiments à usage commercial, Industriel et accessoirement d'habitation
Adresse
PONTSERVAT
47300 , BIAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Bias
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
848
Date d'ajout
13/07/1990
Description
Le 31 mai 1990, les associés se sont réunis en assemblée générale et ont nommé Monsieur Laurent Mourgues gérant de la société en remplacement de Monsieur Yves Mourgues à compter du 01/06/1990
Numéro d'observation
1543
Date d'ajout
02/01/1990
Description
La société prend la dénomination "société civile immobilière des cèdres" au lieu de "société civile immobilière de la bouchère" à compter du 23/11/1989
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
N[ Siret : 352 804 470 00016 codé ape : 7903 la conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 5 000.00 FRF nouveau montant : 762.25 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).