Entreprise : CIE INDUSTRIEL D'EQUIPEMENT LABORATOIRE - SIREN 352 785 364
Identité
(Entreprise radiée le 30/05/2022)
Dénomination
CIE INDUSTRIEL D'EQUIPEMENT LABORATOIRE
SIREN (siège)
352 785 364
Date d'immatriculation au RNE
08/06/1990
Fermeture de l'établissement - 35278536400030
- Date d'effet de la fermeture : 30/12/1993
Date de fin de la personne morale
07/06/2088
Date de clôture
31/10
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1166234.98 EUR
Adresse du siège
4 RUE DIDEROT 92150 SURESNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
WESTERMANN ALEXIS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1943
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BABAUD MARIE-NOEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DOS SANTOS MANUEL
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Romilly-sur-Andelle
Nom, Prénom(s)
PASCHAL PIERRE
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Yerville
Nom, Prénom(s)
BERTHOUMIEUX ROBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1931
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
TROUILLET GENEVIEVE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1933
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE ANONYME INDEX
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SECCF/UNF (SOCIETE EUROPEENNE DE CONTROLE COMPTABLE ET FINANCIER/UNION NATIONALE FIDUCIAIRE)
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/12/1993
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/12/1993
Siret
35278536400030
Code APE
741J
Origine du fonds
Achat
Activité principale
fabrication d'équipements de laboratoires
Adresse
4 RUE DIDEROT
92150 , SURESNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5666
Date d'ajout
30/05/2022
Description
Radiation d'office à compter du 24/05/2022 Radiation d'office du RCS de Nanterre le 24/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
50535
Date d'ajout
24/05/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Nanterre le 24/05/2022
Numéro d'observation
6606
Date d'ajout
03/04/2003
Description
Mention d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R123-125 alinéa 1 du code de commerce,
Numéro d'observation
9047
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
6176
Date d'ajout
01/06/1990
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
13/03/1990
Description
Historique des observations depuis le 13/03/1990 : SIEGE SOCIAL IMMATRICULE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de début d'activité : 19/12/1989.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).