Entreprise : SCI DES VALLEES - SIREN 352 722 474
Identité
Dénomination
SCI DES VALLEES
SIREN (siège)
352 722 474
Date d'immatriculation au RNE
12/01/1990
Début d’activité
12/10/1989
Date de fin de la personne morale
11/01/2039
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ACQUISITION, GESTION, ADMINISTRATION PAR BAIL OU AUTREMENT DE MEME QUE LA CONSTRUCTION D'IMMEUBLES ETC...
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
29 RUE EDOUARD OLLIVRO 22200 GUINGAMP FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GUINGAMP
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELMOTTE JEAN , LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1946
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/10/1989
Siret
35272247400017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION, GESTION, ADMINISTRATION PAR BAIL OU AUTREMENT DE MEME QUE LA CONSTRUCTION D'IMMEUBLES ETC...
Autres Activités
ACQUISITION, GESTION, ADMINISTRATION PAR BAIL OU AUTREMENT DE MEME QUE LA CONSTRUCTION D'IMMEUBLES ETC...
Adresse
29 RUE EDOUARD OLLIVRO
22200 , GUINGAMP - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GUINGAMP
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Guingamp ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Brieuc décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
150
Date d'ajout
24/01/1995
Description
DEPART DE MR DELMOTTE BERNARD, GERANT NOMINATIONDE MR DELMOTTE JEAN LOUIS, NE LE 11.02.1946 A TOURCOING 59 EN QUALITE DE GERANT A COMPTER DU 07.11.1994 DEPOT AU GREFFE NUMERO 63 DU 24.01.1995 PUBLICITE L'HEBDOMADAIRE D'ARMOR DU 10.12.1994
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).