Entreprise : SCI 8 PLACE LOUISE DE BETTIGNIES - SIREN 352 627 103
Identité
(Entreprise radiée le 14/12/2021)
Dénomination
SCI 8 PLACE LOUISE DE BETTIGNIES
SIREN (siège)
352 627 103
Date d'immatriculation au RNE
30/11/2004
Fermeture de l'établissement - 35262710300026
- Date d'effet de la fermeture : 12/11/2021
Fermeture de l'établissement - 35262710300018
- Date d'effet de la fermeture : 07/01/1992
Date de fin de la personne morale
29/11/2088
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
106 AV DE FLANDRE 59290 WASQUEHAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PLUMECOQ PATRICK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Saint-Marc-Jaumegarde
Nom, Prénom(s)
BLUM DANIELE
Nom d'usage
LOUPIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1937
Commune de résidence
Cannes
Nom, Prénom(s)
PLUMECOQ KARINE
Nom d'usage
VAN DAMME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Marcq-en-Barœul
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/01/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/11/1989
Siret
35262710300018
Code APE
702C
Adresse
10 RUE BARTHOLOME MASUREL
59800 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/11/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/01/1992
Siret
35262710300026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
LOCATION IMMOBILIERE
Adresse
106 AV 106 avenue de Flandre
59290 , Wasquehal - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
14/12/2021
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 12-11-2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
04/10/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 17-10-2020, JOURNAL PUBLICATEUR : Terres et Territoires DU : 06-11-2020, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
04/10/2021
Description
Suppression de la mention d'office de cessation d'activité transcrite le 02/01/2020 [art. R 123-125 du code de commerce]
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/11/2004
Description
Historique : CETTE SOCIETE A TRANSFERE A DATER DU 7/1/1992 SON SIEGE SOCIAL ET PRINCIPAL ETABLISSEME NT DU 10 RUE MASUREL 59000 LILLE (RCS LILLE 1989D6 62) ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DE LILLE TRA NSFERT : DEPOT AU GREFFE DE ROUBAIX-TOURCOING LE 3 0/11/2004 PUBLIE DANS AUTREMENT DIT DU 19/11/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).