Entreprise : SOHER - SIREN 352 620 439
Identité
Dénomination
SOHER
SIREN (siège)
352 620 439
Date d'immatriculation au RNE
05/12/1989
Début d’activité
29/11/1989
Date de fin de la personne morale
04/12/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
exclusivement exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire situé à Herbignac 44410 bd de la Brière sous l'enseigne "netto"
Code APE
4711D - Supermarchés
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
BD DE BRIERE 44410 HERBIGNAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARSAC NICOLAS , FRANCOIS , PAUL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1977
Commune de résidence
La Turballe
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/11/1989
Siret
35262043900013
Enseigne
NETTO
Code APE
4711D - Supermarchés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
exclusivement exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire situé à Herbignac 44410 bd de la Brière sous l'enseigne "netto"
Adresse
BD DE BRIERE
44410 , HERBIGNAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
20/04/2007
Description
120020070420 ********* Transformation en S.A.S. Date d'effet de la formalité: 19/02/2007 Changement de forme juridique de : Société Anonyme en : Société par actions simplifiée Anc administrateur : Mme MARSAC Gérard née GUERNIC Maryse Nelly Anne. Anc administrateur : M. MARSAC Jean Baptiste Yvonnick Nicolas. Anc administrateur : M. MARSAC Nicolas François Paul. Ancien Président du CA et Dire : M. MARSAC Gérard Joseph Marie. Président : M. MARSAC Nicolas
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
03/03/2003
Description
2000200303032250 ********* Changement activité/objet social ********* Changement dans Conseil d'Administration Date d'effet de la formalité: 07/01/2003 - MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES DISPOSI- TIONS DE LA LOI "N.R.E." DU 15/5/2001 Changement / activité ... ancienne activité : VENTE DE TOUS PRODUITS ALIMENTAIRES ET PLUS GENE- RALEMENT DE TOUS PRODUITS POUVANT ETRE VENDUS DANS LES MAGASINS DE TYPE SUPERMARCHE ... nouvelle activité : EXCLUSIVEMENT EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE DE DISTRIBUTION A DOMINANTE ALIMENTAIRE SITUE A HERBIGNAC 44410 BD DE LA BRIERE SOUS L'ENSEIGNE SUPERMARCHE "NETTO" PDT CONSEIL D'ADM.& DIR.GENER. : M. MARSAC Gérard Paul. Anc administrateur : M. CAROFF Gaël Yves Yann. ADMINISTRATEUR : Mme MARSAC Gérard née GUERNIC Maryse Nelly Anne. ADMINISTRATEUR : M. MARSAC Jean Baptiste Yvonnick Nicolas. ADMINISTRATEUR : M. MARSAC Nicolas François Paul. Anc administrateur : M. MORICEAU Pascal Charles Joseph Marie.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
21/11/2002
Description
700020021121 MOLI20021121 ********* MODIFICATION Date d'effet de la formalité: 21/06/2002 Anc commis. comptes titulaire : SA L 2 P AUDIT. COMMISSAIRE AUX COMPTES TITUL. : Cabinet SOREX.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
16/07/2002
Description
700020020716 MOLI20020716 ********* MODIFICATION Date d'effet de la formalité: 02/04/2002 Anc administrateur : M. ROUX Yvon Raymond Jean. ADMINISTRATEUR : M. CAROFF Gael Yves Yann. PRESIDENT CONSEIL & ADMINISTR. : M. MARSAC Gerard Joseph Marie.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
23/01/2002
Description
225020020123 ********* Changement d'administrateur Date d'effet de la formalité: 07/12/2001 Anc administrateur : M. THEPAUT Guy Marcel.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
11/05/2001
Description
225020010511 ********* Changement de Président du C.A. Date d'effet de la formalité: 27/03/2001 Anc. president du conseil Adm. : M. MARSAC Gerard Joseph Marie. PRESIDENT CONSEIL & ADMINISTR. : M. CAROFF Gael Yves Yann.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
05/12/1989
Description
Historique : - MODIFICATION DU 21/9/1998 : - En as semblée du 1/9/1998 MODIFICATION DU CONSEIL D'ADMI NISTRATION (ancien conseil : PORCHER Serge, RABILL ER Michel, PORCHER Géraldine et PORCHER Gildas) ; - Le Conseil d'Administration du 1/9/1998 a nommé Mr MARSAC Gérard en qualité de Président en rempla cement de Mr PORCHER Serge.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).