Entreprise : JALSA - SIREN 352 620 132
Identité
Dénomination
JALSA
SIREN (siège)
352 620 132
Date d'immatriculation au RNE
28/11/1989
Début d’activité
26/10/1989
Date de fin de la personne morale
27/11/2088
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ACQUISITION, GESTION, DISPOSITION DE TOUS IMMEUBLES OU BIENS ET DROITS IMMOBILIERS DONT ELLE SERA PROPRIETAIRE AINSI QUE TOUTES OPERATIONS S Y RAPPORTANT
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
QUAI PANHARD ET LEVASSOR 75013 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
77 A 81
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LIMET ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
Villebon Sur Yvette
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/10/1989
Siret
35262013200022
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION, GESTION, DISPOSITION DE TOUS IMMEUBLES OU BIENS ET DROITS IMMOBILIERS DONT ELLE SERA PROPRIETAIRE AINSI QUE TOUTES OPERATIONS S Y RAPPORTANT
Autres Activités
ACQUISITION, GESTION, DISPOSITION DE TOUS IMMEUBLES OU BIENS ET DROITS IMMOBILIERS DONT ELLE SERA PROPRIETAIRE AINSI QUE TOUTES OPERATIONS S Y RAPPORTANT
Adresse
QUAI PANHARD ET LEVASSOR
75013 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
77 A 81
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/10/1989
Siret
35262013200014
Code APE
702A
Adresse
21 RUE BASTIEN LEPAGE
91140 , VILLEBON-SUR-YVETTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
62571
Date d'ajout
17/12/2003
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
62572
Date d'ajout
17/12/2003
Description
La société a par décision du 01/09/2003 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 01/09/2003
Numéro d'observation
12868
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).