Entreprise : CERIS GERALD - SIREN 352 604 979
Identité
Dénomination
CERIS GERALD
Sigle
CERIS GERALD
SIREN (siège)
352 604 979
Date d'immatriculation au RNE
13/11/1989
Début d’activité
01/04/1989
Date de fin de la personne morale
12/11/2088
Forme juridique
Société civile de moyens
Activité principale
Médecine
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Capital minimum
924 EUR
Adresse du siège
1025 RTE DE GRASSE 06600 ANTIBES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE GERALD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AZULAY NATHALIE , LAURENCE
Nom d'usage
JOUVE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1976
Commune de résidence
Falicon
Nom, Prénom(s)
BOYER JEAN , PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
Antibes
Nom, Prénom(s)
FROMENT VANNINA , LUCIE
Nom d'usage
LEONETTI
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1973
Commune de résidence
Antibes
Nom, Prénom(s)
KASRIEL OLIVIER , ALAIN , CONSTANT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1969
Commune de résidence
Juan-les-Pins
Nom, Prénom(s)
MANZINO JEAN-JACQUES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
MOUGINS
Nom, Prénom(s)
RAIBAUT XAVIER , GERMAIN , LOUIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
BIOT
Nom, Prénom(s)
ROUSTAN GILLES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
ANTIBES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1989
Siret
35260497900018
Enseigne
CERIS GERALD
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Médecine
Adresse
1025 RTE DE GRASSE
06600 , ANTIBES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE GERALD
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1298
Date d'ajout
06/02/2018
Description
Radiation du RCS le 06/02/2018 avec effet au 20/12/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2014
Date d'ajout
25/03/2014
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 20/12/2013 Liquidateur : RAIBAUT Xavier Germain Louis-MANZINO Jean-Jacques-KASRIEL Olivier Alain Constant-ROUSTAN Gilles-LEONETTI Vannina, Lucie-JOUVE Nathalie, Laurence-BOYER Jean Pierre Le siège de la liquidation est fixé à : Chez Mr Roustan Gilles 2160 avenue Jean Michard Pelissier Centre Montsinéry 06600 Antibes Journal d'annonces légales : L'avenir côte d'azur en date du 14/03/2014
Numéro d'observation
4470
Date d'ajout
20/08/1991
Description
A COMPTER DU 01/08/91 ANCIEN CAPITAL : 5 000 FRS NOUVEAU CAPITAL : 6 000 FRS
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Minimum : 924 euros
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).