Entreprise : SCI ALNISER - SIREN 352 578 777
Identité
(Entreprise radiée le 09/11/2020)
Dénomination
SCI ALNISER
SIREN (siège)
352 578 777
Date d'immatriculation au RNE
19/12/1989
Fermeture de l'établissement - 35257877700018
- Date d'effet de la fermeture : 14/02/2019
Date de fin de la personne morale
18/12/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
HAM DU PRAZ 73120 COURCHEVEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUTKO ALEXANDRE , JEAN-JACQUES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/02/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/09/1989
Siret
35257877700018
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION, PROPRIETE, ADMINISTRATION, DISPOSITION DE DIVERS BIENS IMMOBILIERS SIS A SAINT BON (SAVOIE) HAMEAU DU PRAZ, ET DE TOUS AUTRES AINSI QUE TOUS PLACEMENTS DE CAPITAUX.
Adresse
HAM Hameau du Praz
73120 , Courchevel - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Le Praz
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16836
Date d'ajout
09/11/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 15/07/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/11/2020
Description
Dissolution à compter du 30/06/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/06/2020, liquidateur : DUTKO Alexandre Jean-Jacques, siège de la liquidation : 11 Rue Bonaparte 75006 Paris 6e Arrondissement, parution de la publicité légale : La Vie Nouvelle en date du 30/10/2020
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce de Chambéry par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 EUR
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
19/12/1989
Description
Historique des observations depuis le 19/12/1989 : --- Acte constitutif déposé au Greffe sous le numéro 2137 le 19/12/1989 --- Publicité au Journal : L'ESSOR SAVOYARD --- Parution au Journal le 20/10/1989
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).