Entreprise : INTEGRAL'SA - SIREN 352 567 374
Identité
Dénomination
INTEGRAL'SA
SIREN (siège)
352 567 374
Date d'immatriculation au RNE
11/12/1989
Dissolution
Date de fin de la personne morale
10/12/2088
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
97 RUE ROBERT AYLE 62110 HENIN-BEAUMONT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUNET JACQUELINE
Nom d'usage
GOUY
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
DOURGES
Nom, Prénom(s)
MOROY RAYMOND
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
MONS EN BAROEUL
Nom, Prénom(s)
NEF ADOLPHE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
GUISE
Nom, Prénom(s)
TRICOT JEAN , JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
HENIN BEAUMONT
Nom, Prénom(s)
WAFLART JEAN , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1933
Commune de résidence
NOYELLES SOUS LENS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/11/1989
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/1989
Siret
35256737400017
Code APE
7710
Origine du fonds
Création
Activité principale
IDEM OBJET SOCIAL
Adresse
97 RUE ROBERT AYLE
62110 , HENIN-BEAUMONT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4581
Date d'ajout
12/12/1990
Description
Dissolution anticipée de la société LIQUIDATEUR: GOUY JACQUELINE SIEGE DE LA LIQUIDATION: 97 RUE ROBERT AYLE A HENIN BEAUMONT A COMPTER DU 11/06/90
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).