Entreprise : SCI DES CYCLAMENS - SIREN 352 521 629
Identité
Dénomination
SCI DES CYCLAMENS
SIREN (siège)
352 521 629
Date d'immatriculation au RNE
05/12/1989
Début d’activité
01/11/1989
Date de fin de la personne morale
04/12/2039
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
LA PROPRIETE ET LA GESTION D'IMMEUBLES ET PLUS PARTICULIEREMENT L'ACQUI- SITION D'UN LOCAL COMMERCIAL SIS A TOULOUSE : 2 IMPASSE DU FERETRA
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
14 RUE DE L’EDEN 31180 ROUFFIAC-TOLOSAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ESGRIME CHRISTIAN , ANDRE , HENRI , LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1946
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
GABRIEL CHRISTIAN , ROBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1941
Commune de résidence
Rouffiac-Tolosan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1989
Siret
35252162900027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
LA PROPRIETE ET LA GESTION D'IMMEUBLES ET PLUS PARTICULIEREMENT L'ACQUI- SITION D'UN LOCAL COMMERCIAL SIS A TOULOUSE : 2 IMPASSE DU FERETRA
Autres Activités
LA PROPRIETE ET LA GESTION D'IMMEUBLES ET PLUS PARTICULIEREMENT L'ACQUI- SITION D'UN LOCAL COMMERCIAL SIS A TOULOUSE : 2 IMPASSE DU FERETRA
Adresse
14 RUE DE L’EDEN
31180 , ROUFFIAC-TOLOSAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1989
Siret
35252162900019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
10 RUE ALFRED DUMERIL
31400 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12384
Date d'ajout
02/09/1993
Description
Précision modificative MR CHRISTIAN ROBERT GABRIEL A ETE NOMME CO-GERANT POUR UNE DUREE DE TROIS ANS EN REMPLACEMENT DE MR MICHEL DEJEAN, DEMISSIONNAIRE, A COMPTER DU 25.06.1993- ACTE DE ME POITEVIN EN DATE DU 25.06.1993- PUBLICITE : CROIX DU MIDI TOULOUSE ACTUALITES 13.08.1993-
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).