Entreprise : SCI DU FAUBOURG DE MELUN - SIREN 352 500 995
Identité
(Entreprise radiée le 13/04/2017)
Dénomination
SCI DU FAUBOURG DE MELUN
SIREN (siège)
352 500 995
Date d'immatriculation au RNE
30/11/1989
Fermeture de l'établissement - 35250099500027
- Date d'effet de la fermeture : 20/04/2015
Date de fin de la personne morale
29/11/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
26 B AV DU MARECHAL FOCH 91490 MILLY-LA-FORET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESVAUX DAVID , GUY , GERARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1973
Commune de résidence
Vaux-le-Pénil
Nom, Prénom(s)
RISBEC FREDERIC , MICHEL , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
Maisse
Nom, Prénom(s)
RISBEC MARIE-ODILE , JACQUELINE , PATRICIA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Marcoussis
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/04/2015
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/11/1989
Siret
35250099500027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat de biens, location de biens locatifs
Adresse
26 B AV 4 BIS BLD DU MARECHAL FOCH
91490 , Milly-la-Forêt - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BIS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
13/04/2017
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 10/05/2015
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
62
Date d'ajout
18/05/2015
Description
Dissolution à compter du 20/04/2015 nomination de Madame RISBEC Frédéric en qualité de liquidateur selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 20/04/2015 siège de la liquidation est fixé au 54 bis boulevard Charles de Gaulle 91720 Maisse parution de la publicité légale Le Parisien du 4/05/2015
Numéro d'observation
10696
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
40280
Date d'ajout
30/11/1989
Description
Création
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).