Entreprise : GAEC GUILLET FRERES - SIREN 352 499 644
Identité
Dénomination
GAEC GUILLET FRERES
SIREN (siège)
352 499 644
Date d'immatriculation au RNE
07/12/1989
Date de fin de la personne morale
06/12/2088
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Capital social
121959.21 EUR
Adresse du siège
CONHARD 72110 TORCE-EN-VALLEE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TORCE EN VALLEE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUILLET JOEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
BONNETABLE
Nom, Prénom(s)
GUILLET ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
BONNETABLE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/05/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/11/1989
Siret
35249964400016
Code APE
012A
Origine du fonds
Création
Activité principale
L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL DES PERSONNES TRAVAIL- LANT DANS L'EXPLOITATION AGRICOLE ET DE CELLES DE LEURS FAMILLES, LES ASSOCIES COLLABORENT DANS L'EGALITE, S'APPORTENT UNE AIDE PERMANENTE, CON- CENTRENT LEURS MOYENS DE PRODUCTION ET REALISENT UN TRAVAIL EN COMMUN DANS DES CONDITIONS COMPARABLES A CELLES QUI EXISTENT DANS LES EXPLOITA- TIONS DE CARACTERE FAMILIAL
Adresse
CONHARD
72110 , TORCE-EN-VALLEE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TORCE EN VALLEE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 800 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 121 959.21 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).