Entreprise : SCI LE BOS - SIREN 352 486 807
Identité
Dénomination
SCI LE BOS
SIREN (siège)
352 486 807
Date d'immatriculation au RNE
04/12/1989
Date de fin de la personne morale
03/12/2088
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
LA REDONDE HAUTE 24260 CAMPAGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HODGKINSON ANNE , MARTINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Le Pecq
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/12/1989
Siret
35248680700022
Code APE
702C
Origine du fonds
Autre
Activité principale
marchand de biens, gestionnaire de valeurs immobilières, entreprise de rénovation de valeurs immobilières.
Adresse
la Redonde Haute
24260 , Campagne - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Campagne
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/10/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/11/1989
Siret
35248680700014
Code APE
702C
Adresse
33 GRAND RUE
24260 , LE BUGUE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1991
Siret
35248680700030
Code APE
702C
Adresse
24130 , LA FORCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4968
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Transfert de l'immatriculation le 1er janvier 2009 au greffe de Bergerac
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
04/12/1989
Description
Historique : JOURNAL D'ANNONCES LEGALES DE CONSTITUTION : L'ESSOR SARLADAIS DU 24.11.1989 - A COMPTER DU 15.10.1995 : ANCIENNE DENOMINATION : SCI BPL DEVELOPPEMENT NOUVELLE DENOMINATION : SCI LE BOS ANCIEN SIEGE ET ETS PRINCIPAL : 33, GRANDE RUE 24260 LE BUGUE NOUVELLE ADRESSE : LA REDONDE HAUTE 24260 CAMPAGNE ANCIEN GERANT : MR PONAL DANIEL NOUVEAU GERANT : MELLE HODGKINSON ANNE - A COMPTER DU 0.01.1998 : MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n[ 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).