Entreprise : PHARMACIE SAINT PIERRE - SIREN 352 477 707
Identité
Dénomination
PHARMACIE SAINT PIERRE
SIREN (siège)
352 477 707
Date d'immatriculation au RNE
29/10/1989
Date de fin de la personne morale
28/10/2088
Date de clôture
31/01
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Associé unique
Oui
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
12 RUE DE FALAISE 14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Pierre-sur-Dives
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TROUSSIER PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
Caen
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/01/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/01/1990
Siret
35247770700017
Nom commercial
PHARMACIE ST PIERRE
Code APE
4773Z - Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation directe ou en gérance de toutes officines de pharmacie en France
Adresse
12 RUE 12 rue de Falaise
14170 , SAINT-PIERRE-EN-AUGE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Pierre-sur-Dives
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
601
Date d'ajout
11/02/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 18/01/2020 Liquidateur : TROUSSIER Philippe Le siège de la liquidation est fixé à : 19 rue Haute 14000 Caen Journal d'annonces légales : Ouest France en date du 06/02/2020 A titre exceptionnel l'exercice social ouvert le 01/02/2019 sera clos le 18/01/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
587
Date d'ajout
19/02/2009
Description
Changement de dénomination à compter du 01/02/2009 Ancienne : CHOMBART ET TROUSSIER Nouvelle : PHARMACIE SAINT PIERRE La société est réduite à un associé unique à compter du 01/02/2009 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/01/2009 : Partant : CHOMBART Jean-Philippe Serge Norbert, Gérant associé Modifié : TROUSSIER Philippe, Gérant associé Mr Jean-Philippe CHOMBART a cédé 50 parts sociales au profit de Mr Philippe TROUSSIER
Numéro d'observation
1472
Date d'ajout
28/11/2008
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 14/11/2008 Ancienne : 31/03 Nouvelle : 31/01
Numéro d'observation
722
Date d'ajout
17/07/2003
Description
Modification autre Changement de la date de clôture de l'exercice social ancienne : 30/06 Nouvelle : Date d'effet : 01/03/2000
Numéro d'observation
987
Date d'ajout
20/08/1997
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice Ancienne: 30.09, nouvelle: 30.06 À compter du 01/06/97
Numéro d'observation
1303
Date d'ajout
04/10/1993
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice Ancienne: 31.12, Nvelle: 30.09 À compter du 01/09/93
Numéro d'observation
250
Date d'ajout
21/02/1990
Description
- Mise en activité de la société à compter du 03/01/90
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 10 000.00 FRF nouveau montant : 1 524.49 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).