Entreprise : GAYET GESTION - SIREN 352 446 413
Identité
Dénomination
GAYET GESTION
SIREN (siège)
352 446 413
Date d'immatriculation au RNE
18/03/2013
Début d’activité
27/10/1989
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Gestion de participations
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
6 GRANDE RUE 78630 MORAINVILLIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAYET JEAN-BAPTISTE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
La Richardais
Nom, Prénom(s)
Gayet STEPHANIE
Nom d'usage
Segons
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Morainvilliers
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/10/1989
Siret
35244641300036
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Gestion de participations
Autres Activités
Gestion de participations
Adresse
6 GRANDE RUE
78630 , MORAINVILLIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/02/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/01/1997
Siret
35244641300028
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
8 AV DE L'ABBE ROUSSEL
75016 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FIDUCIARE GESTION PARTICP
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/01/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/10/1989
Siret
35244641300010
Code APE
741J
Adresse
5 RUE BOUTARD
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
50776
Date d'ajout
12/06/1997
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
430
Date d'ajout
07/01/1991
Description
Non dissolution malgré les pertes en capital --Assemblée générale du CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL - ASSEMBLEE GENERALE DU :16/06/1990
Numéro d'observation
14469
Date d'ajout
22/11/1989
Description
-CETTE SOCIETE EST UNE E.U.R.L
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).