Entreprise : CLEAN DISTRIBUTION SERVICES - SIREN 352 380 141
Identité
Dénomination
CLEAN DISTRIBUTION SERVICES
SIREN (siège)
352 380 141
Date d'immatriculation au RNE
03/10/1989
Date de fin de la personne morale
02/10/2039
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
LD VITET VILLA HORIZON 97133 SAINT BARTHELEMY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PIAUT JEAN-LUC , FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Saint-Geniès-des-Mourgues
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/01/1997
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/10/1989
Siret
35238014100023
Enseigne
TOP SERVICES
Code APE
514S
Origine du fonds
Création
Activité principale
PRESTATION DE SERVICES, SOUS TRAITANCE, MONTAGE, INSTALLATIONS ELECTRIQUES, PLOMBERIE SANITAIRES, CLIMATISEURS, PISCINE, ENTRETIEN ETC...
Adresse
LD VILLAANSE MARIGOT
97133 , Saint-Barthélemy - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VITET
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
915
Date d'ajout
28/04/1992
Description
Transfert du siège socialNOUVELLE ADRESSE : VILLA HORIZON, ANSE MARIGOT - VITET 97133 SAINT/BARTHELEMY ANCIENNE DENOMINATION : TOP SERVICES NOUVELLE " CLEAN DISTRIBUTION SERVICE NOUVEL ASSOCIE : MR. HOCQUARD BRUNO, NE LE 27.09.55 A LA ROCHELLE CESSION DE PARTS SOCIALES ENTRE MR ET MME PIAUT JEAN-LUC AU PROFIT DE MR. HOCQUARD BRUNO (SOIT 250 PARTS) A COMPTER DU 20/12/91
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
876
Date d'ajout
21/04/1992
Description
Changement de gérantANCIEN GERANT : MELLE PERRIN MARIE-FRANCE NOUVEAU GERANT : MR PIAUT JEAN-LUC CESSION DE PARTS SOCIALES DE MME PERRIN MARIE-FRANCE, MELLE PAULY PATRICIA, MELLE PAULY VALERIE AU PROFIT DE MR PIAUT JEAN-LUC A COMPTER DU 20/11/91
Numéro d'observation
1332
Date d'ajout
21/09/1990
Description
DEMISSION DE M. CLAUDE COLIN (CO-GERANT) CESSION DE PARTS SOCIALES ENTRE M. TAILLEUR JEAN ROGER MARCEL ET M. JEAN-LOUIS PAULY ENTRE MME TAILLEUR RODRIGUEZ FERNANDEZ ISABELLE CARMEN ET M. JEAN-LOUIS PAULY CESSION DE PARTS SOCIALES ENTRE MMS PAULY JEAN-LOUIS ET HARDY MICHEL, MME LASSALE-ASTIS MARIE-THERESE EPSE HARDY ET MLLES PAULY PATRICIA & VALERIE A COMPTER DU 20/05/90
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT D'ACTES DE CESSION DE PARTS SOCIALES ENTRE MR CHRISTIAN HOCQUARD ET JEAN LUC PIAUT 250 PARTS DANS LA SARL A COMPTER DU 30.05.93, INSCRIPTION FAITE LE 14.06.93 JUGT. DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 15.01.97, LIQUIDATEUR : MME RAVISE-BES. JUGE COMMISSAIRE MR PENCHARD. LE TMC DE BASSE-TERRE PRONONCE LA CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION DE LA SARL CLEAN POUR INSUFFISANCE D'ACTIF PAR JUGEMENT DU 13/09/2000 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).