Entreprise : TECHBAT - SIREN 352 375 992
Identité
(Entreprise radiée le 17/02/2022)
Dénomination
TECHBAT
SIREN (siège)
352 375 992
Date d'immatriculation au RNE
17/11/1989
Date de fin de la personne morale
16/11/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
RTE DU VAL DE CUECH 13300 SALON-DE-PROVENCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES ERABLES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEGRAND FRANCOIS , JOSEPH
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Salon-de-Provence
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/10/1989
Siret
35237599200018
Code APE
511C
Adresse
RUE EUGENE PIRON
13300 , SALON-DE-PROVENCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES LAVANDES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/10/1989
Siret
35237599200026
Code APE
4612B - Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Agence commerciale et de courtage
Adresse
RTE route du Val du Cuech
13300 , Salon-de-Provence - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Maison Blanche
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/02/2022
Description
Dissolution à compter du 20/10/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 20/10/2021, liquidateur : LEGRAND François Joseph, siège de la liquidation : Maison Blanche Route du Val du Cuech 13300 Salon-de-Provence, parution de la publicité légale : Le Régional paru le 08/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2154
Date d'ajout
17/02/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 27/12/2021
Numéro d'observation
1696
Date d'ajout
27/03/2015
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 24/07/2014
Numéro d'observation
4994
Date d'ajout
06/11/2002
Description
Ancien capital : 7 622.45 euros nouveau capital :10 000 euros ancien gérant : Mr Legrand Julien nouveau gérant : Mr Legrand François Date d'effet : 01/10/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).