Entreprise : SCI 72 RUE DU PRESBYTERE - SIREN 352 373 450
Identité
Dénomination
SCI 72 RUE DU PRESBYTERE
SIREN (siège)
352 373 450
Date d'immatriculation au RNE
22/11/1989
Début d’activité
01/11/1989
Date de fin de la personne morale
21/11/2088
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
ACQUISITION DE TOUT IMMEUBLE BIENS ET DROITS IMMOBILIERS LA GESTION ADMINISTRATIONDESDITS BIENS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
72 RUE DU PRESBYTERE 97410 SAINT-PIERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DECLERCK JOEL , HENRI , PASCAL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Saint Pierre
Nom, Prénom(s)
HELLIS YVES , JEAN , PAUL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
Saint Pierre
Nom, Prénom(s)
ROQUE STEPHANE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Bussy Saint Georges
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1989
Siret
35237345000019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION DE TOUT IMMEUBLE BIENS ET DROITS IMMOBILIERS LA GESTION ADMINISTRATIONDESDITS BIENS
Autres Activités
ACQUISITION DE TOUT IMMEUBLE BIENS ET DROITS IMMOBILIERS LA GESTION ADMINISTRATIONDESDITS BIENS
Adresse
72 RUE DU PRESBYTERE
97410 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2451
Date d'ajout
23/08/2001
Description
EN VERTU D'UN ACTE NOTARIE EN DATE DU 11/07/01 - DEPART DU CO GERANT MLLE ASSON MARIE JOSIANE NOUVELLE GERANCE CO GERANT MAINTENU : M.HELLIS YVES NOUVEAU CO GERANT M.DECLERCK JOEL HENRI PASCAL A COMPTER DU 11/07/01
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2308
Date d'ajout
09/10/1995
Description
AUX TERMES D'UN ACTE RECU PAR ME MICHEL BARET LE 19/06/95 DEMISSION DE MR JEAN PAUL BORDIER DE SON POSTE DE GERANT NOMME COMME NOUVELLE GERANTE MELLE ASSON MARIE JOSIANE
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).