Entreprise : GAEC DES PRAIRIES - SIREN 352 362 131
Identité
Dénomination
GAEC DES PRAIRIES
SIREN (siège)
352 362 131
Date d'immatriculation au RNE
21/11/1989
Début d’activité
01/10/1989
Date de fin de la personne morale
20/11/2039
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
exploitation agricole
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital social
568000 EUR
Adresse du siège
LA CHAISE 23240 SAINT-PRIEST-LA-PLAINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
la Chaise
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUILLON JEAN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Saint-Priest-la-Plaine
Nom, Prénom(s)
GUILLON DAMIEN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1987
Commune de résidence
Saint-Priest-la-Plaine
Nom, Prénom(s)
THOME PASCAL , RAYMOND , MARCEL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Le Grand-Bourg
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1989
Siret
35236213100026
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
exploitation agricole
Autres Activités
Élevage d autres bovins et de buffles
Adresse
LA CHAISE
23240 , SAINT-PRIEST-LA-PLAINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
la Chaise
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1989
Siret
35236213100018
Code APE
012A
Adresse
BESSE
23240 , SAINT-PRIEST-LA-PLAINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
539
Date d'ajout
14/03/2008
Description
CAPITAL PORTE A / 568.000 EUROS NOUVEAU CO-GERANT : MR GUILLON DAMIEN Date d'effet : 01/01/2008 Date d'effet : 01/01/2008
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
36
Date d'ajout
13/01/2004
Description
ANCIENNE DENOMINATION : GAEC DE BESSE NOUVELLE DENOMINATION : GAEC DES PRAIRIES CAPITAL PORTE A 480 000 EUROS NOUVEAU CO-GERANT : MR GUILLON JEAN DUREE DE LA SOCIETE : 50 ANS TRANSFERT DU SIEGE ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE BESSE - ST PRIEST LA PLAINE 23240 A LA CHAISE - 23240 ST PRIEST LA PLAINE Date d'effet : 01/12/2003 Date d'effet : 01/12/2003
Numéro d'observation
274
Date d'ajout
28/02/2003
Description
ANCIEN CO-GERANT : MME THOME NEE CERBELAUD SIMONE Date d'effet : 31/12/2002 Date d'effet : 31/12/2002
Numéro d'observation
273
Date d'ajout
29/02/2000
Description
CAPITAL PORTE A 180 600 EUROS ANCIEN CO-GERANT : MR THOME ANDRE A COMPTER DU 1ER JANVIER 2000
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
rectification extrait le 18/05/2020- intégration comme gérant à compter du 01/01/2008 de Damien GUILLON-erreur du greffe suite à formalité de 2008.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).