Entreprise : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARRA-CABROLIE - SIREN 352 312 748
Identité
Dénomination
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARRA-CABROLIE
SIREN (siège)
352 312 748
Date d'immatriculation au RNE
13/11/1989
Début d’activité
11/09/1989
Date de fin de la personne morale
12/11/2039
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Achat construction réhabilitation gestion de tout bien immobilier
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
311 CHE DE CRUVIERS 30190 BRIGNON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CABROLIE LAURE
Nom d'usage
MONTORO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1976
Commune de résidence
Saint-Maurice-de-Cazevieille
Nom, Prénom(s)
CABROLIE MICHEL , YVON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
Brignon
Nom, Prénom(s)
PARRA-CABROLIE YANNICK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1969
Commune de résidence
Brignon
Nom, Prénom(s)
PARRA-CABROLIE FRANCOIS , PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
Marseille
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/09/1989
Siret
35231274800010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Achat construction réhabilitation gestion de tout bien immobilier
Autres Activités
Achat construction réhabilitation gestion de tout bien immobilier
Adresse
311 CHE DE CRUVIERS
30190 , BRIGNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F14/011085
Date d'ajout
09/09/2014
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CABROLIE-TEXIER Nouvelle mention : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARRA-CABROLIE à compter du 11/08/2014
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F14/011085
Date d'ajout
09/09/2014
Description
Modification relative aux associé de société civile : CABROLIE Michel Yvon nom d'usage : CABROLIE Michel devient Associé PARRA-CABROLIE François Philippe nom d'usage : PARRA-CABROLIE François devient Associé PARRA-CABROLIE Yannick nom d'usage : PARRA-CABROLIE Yannick devient Associé CABROLIE Laure nom d'usage : MONTORO Laure devient Associé
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Alès a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Nîmes.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).