Entreprise : FINANCIERE D OPALE - SIREN 352 289 185
Identité
(Entreprise radiée le 24/06/2019)
Dénomination
FINANCIERE D OPALE
SIREN (siège)
352 289 185
Date d'immatriculation au RNE
14/03/1996
Fermeture de l'établissement - 35228918500030
- Date d'effet de la fermeture : 25/02/2005
Date de fin de la personne morale
13/03/2095
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1800000 EUR
Adresse du siège
ALL D'ALLEMAGNE 62223 FEUCHY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ARTOIPOLE
BP 77
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VAN EESSEL GEORGES
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1925
Nom, Prénom(s)
VAN EESSEL LEON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Nom, Prénom(s)
GEORGE MAURICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1922
Commune de résidence
ST GERMAIN EN LAYE
Nom, Prénom(s)
WARLOP GUY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1938
Nom, Prénom(s)
MONFRAIX PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
COOPERS ET LYBRAND AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS CEDEX 17
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/02/2005
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/09/1992
Siret
35228918500030
Code APE
671C
Origine du fonds
Autre
Activité principale
ACQUISITION DE TITRES DE PARTICIPATION ET DE TOUTES VALEURS MOBILIERES...
Adresse
ALL ALL. D'ALLEMAGNE, ARTOIPOLE
62223 , SAINT LAURENT BLANGY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ARTOIPOLE
BP 77
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7225
Date d'ajout
24/06/2019
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 21/06/2019, JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF REDRESSEMENT JUDICIAIRE : 25/02/2005 A COMPTER DU 21/06/2019 Date d'effet : 21/06/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7226
Date d'ajout
24/06/2019
Description
Radiation du RCS le 24/06/2019 avec effet au 21/06/2019 CESSATION D'ACTIVITE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL POUR CLOTURE DE LA LIQUIDATION POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
Numéro d'observation
2034
Date d'ajout
12/06/2006
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 09 JUIN 2006 LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS A FIXE AU 31 DECEMBRE 2003 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DANS LA PROCEDURE DE LA SA FINANCIERE D'OPALE Date d'effet : 09/06/2006
Numéro d'observation
1130
Date d'ajout
04/04/2005
Description
CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE. Date d'effet : 25/02/2005
Numéro d'observation
679
Date d'ajout
25/02/2005
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS EN DATE DU 25 FEVRIER 2005 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE A L'ENCONTRE DE LA SA FINANCIERE D'OPALE JUGE COMMISSAIRE / MONSIEUR BERNARD MULLLER LIQUIDATEUR / MAITRE GERARD DUQUESNOY 2 RUE JULES FERRY ARRAS DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS / 18 FEVRIER 2005 Date d'effet : 25/02/2005
Numéro d'observation
562
Date d'ajout
21/02/2005
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS RECUE AU GREFFE LE 18.2.05 Date d'effet : 18/02/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE CONSTITUTIF : 01.11.89 NO 2247 PUBLICITE : JOURNAL LES ANNONCES DE LA SEINE DU 19.10.89
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).