Entreprise : OXYGEN - SIREN 352 273 817
Identité
Dénomination
OXYGEN
SIREN (siège)
352 273 817
Date d'immatriculation au RNE
06/11/1989
Début d’activité
06/11/1989
Date de fin de la personne morale
05/11/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Conception, création, commercialisation, développement, gestion, maintenance de logiciels a tout droit de propriété industrielle et intellectuelle s'y rattachant, conclusion contrat ayant pour objet ces derniers droits, activité dans le domaine informatique.
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Capital social
152450 EUR
Adresse du siège
25 RUE GODOT DE MAUROY 75009 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Antoun ELIAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
Le Pecq
Nom, Prénom(s)
Latour CHRISTOPHE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Versailles
Dénomination
CABINET RAPHAEL SIBEONI
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Colombes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/11/1989
Siret
35227381700028
Nom commercial
OXYGEN
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Conception, création, commercialisation, développement, gestion, maintenance de logiciels a tout droit de propriété industrielle et intellectuelle s'y rattachant, conclusion contrat ayant pour objet ces derniers droits, activité dans le domaine informatique.
Autres Activités
Conception, création, commercialisation, développement, gestion, maintenance de logiciels a tout droit de propriété industrielle et intellectuelle s'y rattachant, conclusion contrat ayant pour objet ces derniers droits, activité dans le domaine informatique.
Adresse
25 RUE GODOT DE MAUROY
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/05/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/11/1989
Siret
35227381700010
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Activité principale
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse
7 RUE PASQUIER
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1989B1505050
Date d'ajout
24/05/2023
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 24/05/2023 modifiant le plan de redressement.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
44
Date d'ajout
23/06/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 23/06/2016, arrêtant le plan de redressement, désigne M. Christophe Latour, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 5 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan SCP Thévenot-Perdereau-Manière-El Baze en la personne de Me Aurélia Perdereau 42 rue de Lisbonne 75008 Paris met fin à la mission de SCP Thévenot-Perdereau-Manière-El Baze en la personne de Me Aurélia Perdereau , 42 rue de Lisbonne 75008 Paris , Administrateur , maintient ,SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy , 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10 , Mandataire judiciaire, sous le numéro P201502192
Numéro d'observation
43
Date d'ajout
13/01/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 12/01/2016 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 16/01/2016, soit jusqu'au 16/07/2016
Numéro d'observation
42
Date d'ajout
16/07/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 16/07/2015 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201502192 date de cessation des paiements le 02/07/2015, et a désigné juge commissaire : M. Jean-marie Jourdan, administrateur : SCP Thévenot-Perdereau-Manière-El Baze en la personne de Me Aurélia Perdereau 42 rue de Lisbonne 75008 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, et a ouvert une période d'observation expirant le 16/01/2016, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
98403
Date d'ajout
24/03/2004
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).