Entreprise : GERARD CARTON ASSOCIES - SIREN 352 228 647
Identité
Dénomination
GERARD CARTON ASSOCIES
Sigle
C.S.O.
SIREN (siège)
352 228 647
Date d'immatriculation au RNE
13/11/1989
Début d’activité
15/10/1989
Date de fin de la personne morale
12/11/2088
Date de clôture
30/11
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
CONSEIL EN ORGANISATION, GESTION DES RESSOURCES HUMAINES. CONSEIL DE DIRECTION
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
500000 EUR
Adresse du siège
91 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARTON CLAUDE , JEAN , EMILE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1936
Commune de résidence
St Germain les Corbeil
Nom, Prénom(s)
FOUQUET MARIE , CHRISTINE
Nom d'usage
LACROIX
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
Onzain
Nom, Prénom(s)
JAKUBOWICZ MARTINE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Malpas MYRIAM , CATHERINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Nom, Prénom(s)
Perruchot NICOLAS
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Blois
Nom, Prénom(s)
Salomon JEAN-JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Scorsonero MARTINE
Nom d'usage
Giuliani
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
VALLAURIS
Nom, Prénom(s)
Terrier BARBARA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
Saint-Mandé
Dénomination
GERARD CARTON CONSULTING GROUP
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Blois
Dénomination
CYRILLE BROUARD ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/10/1989
Siret
35222864700025
Nom commercial
CONSEIL STRATEGIQUE ET OPERATIONNEL
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
CONSEIL EN ORGANISATION, GESTION DES RESSOURCES HUMAINES. CONSEIL DE DIRECTION
Adresse
91 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/07/2008
Siret
35222864700041
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil - formation aux entreprises - administration
Adresse
1 AV DE LA BUTTE
41000 , BLOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/10/1991
Siret
35222864700033
Code APE
741G
Adresse
24 AV DU MARECHAL MAUNOURY
41000 , BLOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1989B1533465
Date d'ajout
12/04/2019
Description
Radiation d'office : article 42 du décret 84-406 du 30 mai 1984 par jugement du 22-03-2019 le Tribunal de Commerce de Blois a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2262
Date d'ajout
08/04/2019
Description
Radiation du RCS le 08/04/2019 avec effet au 22/03/2019
Numéro d'observation
2261
Date d'ajout
08/04/2019
Description
En date du 22/03/2019, jugement clôturant les opérations de liquidation judiciaire par suite de l'insuffisance de l'actif
Numéro d'observation
1989B1533463
Date d'ajout
21/06/2017
Description
Le tribunal de commerce de Blois a par jugement du 16/06/2017, prononcé la liquidation judiciaire, avec poursuite d'activité jusqu'au 22/06/2017, nomme : mandataire judiciaire Me Gérald Buisson 26 avenue de Verdun 41000 Blois, entre les mains duquel les créanciers sont invités à produire leur créance, et fixe la date de cessation des paiements au 16/06/2017.
Numéro d'observation
3294
Date d'ajout
19/06/2017
Description
En date du 16/06/2017, le Tribunal de Commerce de BLOIS a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 22/06/2017 et a désigné : Juge-Commissaire : Paul POUSSIN, Liquidateur : Maître Gérald BUISSON - 26, avenue de Verdun - 41000 BLOIS Et a fixé au 16/06/2017 la date de cessation des paiements
Numéro d'observation
83402
Date d'ajout
12/08/1996
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 28/09/1995
Numéro d'observation
87218
Date d'ajout
31/12/1992
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL - ASSEMBLEE GENERALE DU :25 SEPTEMBRE 1992
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).