Entreprise : S ENTREPRISE - SIREN 352 169 809
Identité
Dénomination
S ENTREPRISE
SIREN (siège)
352 169 809
Date d'immatriculation au RNE
04/10/1989
Date de fin de la personne morale
03/10/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1257704.39 EUR
Adresse du siège
35 RUE ETIENNE DOLET 94140 ALFORTVILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
N°35-71
BP 38
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PELLEGRINI GILLES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1950
Commune de résidence
SAINT MAUR DES FOSSES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/06/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1989
Siret
35216980900022
Code APE
454J
Origine du fonds
Création
Activité principale
L'entreprise générale de bâtiment notamment la peinture l'étanchéité l'isolation sans que cette énumération soit limitative.
Adresse
35 RUE 35/71 Rue ETIENNE DOLET
94140 , Alfortville - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
N°35-71
BP 38
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
21864
Date d'ajout
03/07/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 3 juillet 2019, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Me Pellegrini Gilles
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
21864
Date d'ajout
03/07/2019
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
24518
Date d'ajout
05/06/2019
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 05/06/2019 nommant M. Champion Georges juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
13666
Date d'ajout
04/02/2005
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 02/02/2005 nommant M. VERMES RENE juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
17582
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
9556
Date d'ajout
11/06/1999
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil prononce en date du 10/06/1999 , la liquidation judiciaire sous le numéro 99j00522 , date de cessation des paiements le 15/05/1999 , désigne juge commissaire m Moctar Gueye , juge commissaire suppléant m Jean-marie Misraki , liquidateur me gilles Pellegrini 4 le parvis de St Maur 94100 St Maur des fosses , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
8864
Date d'ajout
31/05/1999
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Créteil , en date du 31/05/1999
Numéro d'observation
74175
Date d'ajout
08/07/1997
Description
Dissolution à compter du 28 05 1997
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).