Entreprise : ARCATA - SIREN 352 132 351
Identité
Dénomination
ARCATA
SIREN (siège)
352 132 351
Date d'immatriculation au RNE
25/09/1989
Date de fin de la personne morale
24/09/2088
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
18 RUE DU BANQUIER 75013 PARIS 13 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESCHATEAUX JEAN-PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1943
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
JANCOVICI JEAN-MARC
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FEINGOLD ALAIN , DANIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CAILLONNEAU JEAN-PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BROUARD CYRILLE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GENERALE DE COMMUNICATION ET D'IMAGE - G.C.I.
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Boulogne Billancourt
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
22/09/1989
Siret
35213235100011
Code APE
221A
Origine du fonds
Création
Activité principale
ACHAT, VENTE, LOCATION, PRODUCTION ET AUTRES OPERATIONS OU PRESTATIONS COMMERCIALES LIEES A TOUS SUPPORTS DE L'ART ET DE LA CONNAISSANCE, PUBLICITE, CONSEIL ET ASSISTANCE AUX SOCIETES EN MATIERE D'AUDIOVISUEL, COMMUNICATION ET AUTRES; GESTION DE PORTEFEUILLES.
Adresse
18 RUE 18 rue du Banquier
75013 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1989B1313112
Date d'ajout
10/07/2018
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE Paris EN DATE DU 05-07-2018 NOMMANT SELAS Etude JP en la personne de Me Jérôme Pierrel 98 boulevard de Sébastopol 75003 Paris LIQUIDATEUR EN REMPLACEMENT DU LIQUIDATEUR PRECEDEMMENT DESIGNE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
23/02/2006
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 16-01-2006 NOMMANT M CHRISTIN JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PRECEDEMENT DESIGNE
Numéro d'observation
5718
Date d'ajout
29/03/2005
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS PAR JUGEMENT EN DATE DU 28.02.2005 NOMME LA SELAFA MJA EN LA PERSONNE DE ME PIERREL EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS ET LIQUIDATEUR EN REMPLACEMENT DEME PIERREL
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
24127
Date d'ajout
14/04/2000
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 30.03.2000 NOMMANT M.PERREAU JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PRECEDEMENT DESIGNE
Numéro d'observation
11325
Date d'ajout
17/02/1998
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 05 01 1998 NOMMANT MR VERREY JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PRECEDEMENT DESIGNE
Numéro d'observation
13874
Date d'ajout
17/01/1996
Description
JUGEMENT DU 27 11 1995. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M BLOUMELS ET NOMME MR VERREY JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT
Numéro d'observation
2400
Date d'ajout
14/11/1991
Description
.JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 1991, PRONONCE L'EXTENSION DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA STE FMI A LA STE ET A LA STE GCI (NI AU RC DE PARIS). FIXE PROVISOIREMENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 7 AOUT 1989. JUGE COMMISSAIRE MR MATTEI, JUGECOMMISSAIRE SUPPLEANT MR BLOUMELS, REPRESENTANT DES CREANCIERS ET LIQUIDATEUR MAITRE PIERREL 211 BLD VINCENT AURIOL A PARIS (75013) CONFUSION DES PATRIMOINES DES 3 STES. FIXE LE DELAI DE DECLARATION DES CREANCES A 4 MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT.
Numéro d'observation
52431
Date d'ajout
25/09/1989
Description
DOMICILIATION PROVISOIRE :A COMPTER DU 25.09.1989
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).