Entreprise : SCI DU RELAIS - SIREN 352 119 291
Identité
(Entreprise radiée le 25/03/2022)
Dénomination
SCI DU RELAIS
SIREN (siège)
352 119 291
Date d'immatriculation au RNE
13/09/1989
Fermeture de l'établissement - 35211929100016
- Date d'effet de la fermeture : 30/11/2021
Date de fin de la personne morale
12/09/2059
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
102 RUE CHARLES DE GAULLE 77720 MORMANT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CLAUZIER MARIE-CHRISTINE , JANE , MARIE-THERESE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Vinça
Nom, Prénom(s)
CLAUZIER CHRISTOPHE , MARC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
CLAUZIER JEAN-LOUIS , VINCENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1979
Commune de résidence
Labruguière
Nom, Prénom(s)
CLAUZIER SYLVIE , MARIE-HELENE , ALINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
14490 MEXICO
Nom, Prénom(s)
LEROY BRIGITTE , SIMONE
Nom d'usage
CLAUZIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1944
Commune de résidence
Paris 5e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
CLAUZIER CECILE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1974
Commune de résidence
10039 NEW YORK
Nom, Prénom(s)
CLAUZIER MARTIN , JEAN-LOUIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1977
Commune de résidence
Étiolles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/09/1989
Siret
35211929100016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
propriété,acquisition,construction,restauration, gestion,administration,location de tous biens immobiliers
Adresse
102 RUE 102 Rue de Paris
77720 , Mormant - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7363
Date d'ajout
25/03/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/11/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
25/03/2022
Description
Dissolution à compter du 30/10/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/10/2021, liquidateur : CLAUZIER Martin Jean-Louis, siège de la liquidation : 21 Grande Rue 91450 Étiolles, parution de la publicité légale : Le Parisien paru le 22/03/2022
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/09/1989
Description
Historique des observations depuis le 13/09/1989 : PUBLICITE LE MONITUR DE S&M
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).