Entreprise : SOCIETE ROUTES NOUVELLES - SIREN 352 092 670
Identité
Dénomination
SOCIETE ROUTES NOUVELLES
Sigle
SORONO SARL
SIREN (siège)
352 092 670
Date d'immatriculation au RNE
08/09/1989
Début d’activité
19/05/1989
Date de fin de la personne morale
07/09/2088
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
En France et en tous pays fabrication transport et mise en oeuvre de bétons bitumeux et graves bitumes de tout équipement concernant l'aménagement du réseau routier et l'activité de marchands de biens
Code APE
2399Z - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Capital social
77000 EUR
Adresse du siège
LD BELLE PLAINE 97139 LES ABYMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERRAZI RICHARD , MARTIN , JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1962
Commune de résidence
Mougins
Nom, Prénom(s)
JOCK PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
TOUCHARD PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1943
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/05/1989
Siret
35209267000020
Code APE
2399Z - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
En France et en tous pays fabrication transport et mise en oeuvre de bétons bitumeux et graves bitumes de tout équipement concernant l'aménagement du réseau routier et l'activité de marchands de biens
Adresse
LD BELLE PLAINE
97139 , LES ABYMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/05/1989
Siret
35209267000012
Enseigne
SORONO SARL
Code APE
232Z
Adresse
LD MORNE CARUEL
97139 , LES ABYMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5080
Date d'ajout
03/10/2012
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 22/11/2011 Décision de l'associé unique en date du 22/11/2011 Dénomination de l'associé unique : SOGETRA Journal d'annonces légales : Le Probant du 22/11/2011
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2779
Date d'ajout
24/06/2004
Description
Changement de gérantGERANT PARTANT : MR GUELAUD JEAN MICHELNOUVEAU GERANT : MR FERRAZI RICHARDPV AGO DU 27/02/04Date d'effet : 27/02/2004
Numéro d'observation
3060
Date d'ajout
23/07/2001
Description
Modification autreANCIEN CAPITAL : 500 000 F NOUVEAU CAPITAL : 77 000 EUROS GERAFNT PARTANT : MR PUVILLAND JACQUES RENE JEAN GERANT NOUVEAU : MR GUELAUD JEAN-MICHEL BERNARD A CPTER DU 14 06 2001
Numéro d'observation
472
Date d'ajout
09/02/1999
Description
Changement de gérantANCIEN GERANT : LABORDE JEAN-FRANCOIS NOUVEAU GERANT : PUVILLAND JACQUES RENE JEAN A CPTER DU 04.01.98
Numéro d'observation
2709
Date d'ajout
18/08/1997
Description
Modification autreANCIENNE ADRESSE SIEGE ET ETS : MORNE CARUEL 97139 ABYMES NVELLE ADRESSE SIEGE ET ETS : BELLE PLAINE 97139 ABYMES A CPTER DU 01 10 96 CCT : MR JOCK PHILIPPE CCS : MR TOUCHARD PIERRE A CPTER DU 24 06 96
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).