Entreprise : APPLICATIONS ELECTRIQ CLIMATIQ DE BRIE - SIREN 352 071 120
Identité
(Entreprise radiée le 18/01/2021)
Dénomination
APPLICATIONS ELECTRIQ CLIMATIQ DE BRIE
Sigle
AEC
SIREN (siège)
352 071 120
Date d'immatriculation au RNE
04/10/1990
Date de fin de la personne morale
03/10/2088
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
76250 EUR
Adresse du siège
8 RUE DENIS PAPIN 77390 VERNEUIL L'ETANG FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI BOIS DE CRENNES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERNANDEZ JEAN , PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Montpellier
Dénomination
SOFIRA AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nîmes
Dénomination
KPMG S.A
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Dénomination
SALUSTRO REYDEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Dénomination
SOCIETE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET ELECTRIQUES DE LA CROIX D'ARGENT
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS
Dénomination
SOFIRA
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Montpellier
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/09/2008
Siret
35207112000047
Code APE
3320B - Installation de machines et équipements mécaniques
Activité principale
Installation de machines et équipements mécaniques
Adresse
AV DE LA GARE
36140 , AIGURANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/01/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/09/1989
Siret
35207112000039
Enseigne
A.E.C.
Code APE
3320B - Installation de machines et équipements mécaniques
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Application électriques et climatiques.
Adresse
8 RUE 8 Rue Denis Papin ZI Bois de Crennes
77390 , Verneuil-l'Etang - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI BOIS DE CRENNES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/07/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1990
Siret
35207112000021
Enseigne
AEC
Code APE
292F
Adresse
620 AV BLAISE PASCAL
77550 , MOISSY-CRAMAYEL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LES ALLIGATORS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1284
Date d'ajout
18/01/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 18/01/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 18/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1284
Date d'ajout
18/01/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
78396
Date d'ajout
19/09/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 18/09/2017 , met fin à la procédure de sauvegarde et prononce la liquidation judiciaire désigne liquidateur SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel 13 Avenue Thiers 77000 Melun , autorise le maintien de l'activité jusqu'au 29/09/2017 , date de cessation des paiements 18/09/2017 .
Numéro d'observation
75044
Date d'ajout
19/06/2017
Description
Le tribunal de commerce de Melun a prononcé en date du 19/06/2017 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, sous le numéro 2017J00262 , Administrateur SELARL Vincent Mequinion 6 Rue d'Enghien 33000 Bordeaux avec pour mission de : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, , Mandataire judiciaire SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel 13 Avenue Thiers 77000 Melun et a ouvert une période d'observation expirant le 19/12/2017 . Les déclarations de créances sont à déposer au Mandataire Judiciaire dans les deux mois de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
09/09/2011
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 09/09/2011.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
28/01/2009
Description
: Réalisation du transfert universel du patrimoine de l'EURL MCA ELEC à l'associé unique SA AEC à compter du 23.09.2008
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
27/11/2008
Description
: Textes libres
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
04/10/1990
Description
Historique des observations depuis le 04/10/1990 : ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DE MEAUX EN DATE DU 23.10.89.PUBLIE DANS LE PAYS BRIARD DU 22.09.89. TRANSFERT DU SIEGE PRECEDEMMENT EXPLOITE AU 90 RUE BERTAUX 77610 FONTENAY TRESIGNY. DATE D'EFFET DU 01.08.90.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).